Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hermann Eppenhoff (bis 01.12.1974) | 19.05.1919 | ||||
Torwart | |||||
Helmut Roleder (bis 30.06.1987) | 09.10.1953 | ||||
Gerhard Heinze (bis 30.06.1975) | 30.11.1948 | ||||
Bodo Jopp (bis 30.06.1973) | 12.11.1952 | ||||
Abwehr | |||||
Egon Coordes (bis 30.06.1976) | 13.07.1944 | ||||
Willi Entenmann (bis 30.06.1976) | 25.09.1943 | ||||
Reinhold Zech (bis 30.06.1975) | 27.05.1948 | ||||
Norbert Siegmann (bis 31.12.1973) | 20.05.1953 | ||||
Gerd Komorowski (bis 30.06.1973) | 18.06.1949 | ||||
Herwart Koppenhöfer (bis 31.12.1972) | 25.05.1946 | ||||
Mittelfeld | |||||
Buffy Ettmayer (bis 30.06.1975) | 23.07.1946 | ||||
Eckehard Müller (bis 30.06.1975) | 12.08.1950 | ||||
Roland Mall (bis 30.11.1974) | 17.04.1951 | ||||
Horst Köppel (bis 30.06.1973) | 17.05.1948 | ||||
Herbert Höbusch (bis 30.06.1973) | 29.01.1949 | ||||
Sturm | |||||
Dieter Brenninger (bis 30.06.1976) | 16.02.1944 | ||||
Karl-Heinz Handschuh (bis 30.06.1974) | 30.11.1947 | ||||
Hermann Lindner (bis 30.06.1974) | 16.01.1953 | ||||
Wolfgang Frank (bis 30.06.1973) | 21.02.1951 | ||||
Horst Haug (bis 30.06.1973) | 12.05.1946 | ||||
Manfred Weidmann (bis 30.06.1973) | 15.01.1945 | ||||
Karl Berger (bis 30.06.1973) | 13.06.1951 | ||||
Dieter Schwemmle (bis 30.06.1973) | 28.07.1949 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 10.12.1972 00:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 20.12.1972 00:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 03.03.1973 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 14.03.1973 00:00 Uhr |
2 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |