Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Sepp Piontek (bis 30.06.1975) | 05.03.1940 | ||||
Torwart | |||||
Dieter Burdenski (bis 30.06.1988) | 26.11.1950 | ||||
Günter Bernard (bis 30.06.1974) | 04.11.1939 | ||||
Bernd Rosenberger (bis 30.06.1973) | 22.07.1947 | ||||
Abwehr | |||||
Karl-Heinz Kamp (bis 30.06.1985) | 26.09.1946 | ||||
Horst-Dieter Höttges (bis 30.06.1978) | 10.09.1943 | ||||
Mario Kontny (bis 30.06.1977) | 07.04.1953 | ||||
Rudi Assauer (bis 30.06.1976) | 30.04.1944 | ||||
Dieter Zembski (bis 30.06.1975) | 06.11.1946 | ||||
Uwe Erkenbrecher (bis 30.06.1975) | 14.11.1954 | ||||
Bernd Schmidt (bis 30.06.1974) | 01.12.1943 | ||||
Mittelfeld | |||||
Uwe Bracht (bis 30.06.1984) | 10.07.1953 | ||||
Peter Dietrich (bis 30.06.1976) | 06.03.1944 | ||||
Per Røntved (bis 30.06.1975) | 27.01.1949 | ||||
Heinz-Dieter Hasebrink (bis 30.06.1973) | 28.08.1941 | ||||
Willi Neuberger (bis 30.06.1973) | 15.04.1946 | ||||
Sturm | |||||
Werner Görts (bis 30.06.1978) | 15.01.1942 | ||||
Werner Weist (bis 30.06.1977) | 11.03.1949 | ||||
Herbert Laumen (bis 30.06.1973) | 11.08.1943 | ||||
Carsten Baumann (bis 30.06.1973) | 07.10.1946 | ||||
Dieter Tippelt (bis 30.06.1973) | 20.11.1953 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 09.12.1972 00:00 Uhr |
1 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 20.12.1972 00:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 02.03.1973 00:00 Uhr |
4 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 14.03.1973 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 14.04.1973 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 17.04.1973 00:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 02.05.1973 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 15.05.1973 00:00 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |