Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Horst Buhtz (bis 20.10.1974) | 21.09.1923 | ||||
Torwart | |||||
Manfred Müller (bis 30.06.1976) | 28.07.1947 | ||||
Ulrich Gelhard (bis 30.06.1975) | 26.05.1946 | ||||
Abwehr | |||||
Jürgen-Michael Galbierz (bis 31.12.1977) | 07.02.1950 | ||||
Manfred Cremer (bis 30.06.1975) | 28.10.1946 | ||||
Erich Miß (bis 30.06.1975) | 16.03.1948 | ||||
Emil Meisen (bis 30.06.1974) | 12.11.1939 | ||||
Manfred Reichert (bis 30.06.1974) | 28.10.1940 | ||||
Mittelfeld | |||||
Bernhard Hermes (bis 15.09.1978) | 08.09.1945 | ||||
Georg Jung (bis 30.06.1978) | 04.08.1946 | ||||
Theodor Homann (bis 30.06.1977) | 28.04.1948 | ||||
Heinz-Dieter Lömm (bis 30.06.1975) | 18.10.1943 | ||||
Herbert Stöckl (bis 30.06.1975) | 25.01.1946 | ||||
Jürgen Kohle (bis 30.06.1974) | 05.01.1943 | ||||
Klaus Spannenkrebs (bis 30.06.1974) | 02.07.1952 | ||||
Sturm | |||||
Peter Redder (bis 30.06.1981) | 25.09.1952 | ||||
Günter Pröpper (bis 30.06.1979) | 08.12.1941 | ||||
Gustav Jung (bis 30.06.1975) | 04.06.1945 | ||||
Claus Brune (bis 30.06.1973) | 01.10.1949 | ||||
Rudi Neufeld (bis 30.06.1973) | 08.08.1947 | ||||
Detlef Webers (bis 30.06.1973) | 13.09.1949 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 09.12.1972 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 20.12.1972 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 03.03.1973 00:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 14.03.1973 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |