Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Otto Knefler (ab 01.07.1974) (bis 29.01.1976) | 05.09.1923 | ||||
János Bédl (bis 14.02.1974) | 10.09.1929 | ||||
Torwart | |||||
Horst Bertram (bis 30.06.1983) | 16.11.1948 | ||||
Willi Brock (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1976) | 08.04.1952 | ||||
Jürgen Rynio (bis 30.06.1974) | 01.04.1948 | ||||
Abwehr | |||||
Lothar Huber (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1987) | 05.05.1952 | ||||
Hans-Joachim Wagner (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1983) | 31.01.1955 | ||||
Friedhelm Schwarze (bis 30.06.1977) | 30.12.1953 | ||||
Ernst Savkovic (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1976) | 23.08.1953 | ||||
Wolfgang Berg (bis 30.06.1975) | 10.05.1951 | ||||
Klaus Grunendahl (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1975) | 15.10.1952 | ||||
Dieter Renfert (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1975) | 24.02.1948 | ||||
Peter Czernotzky (bis 30.06.1974) | 18.02.1947 | ||||
Branko Rašović (bis 30.06.1974) | 11.04.1942 | ||||
Manfred Balcerzak (bis 30.06.1974) | 04.05.1949 | ||||
Eckhard Berlau-Kirschstein (bis 30.06.1974) | 05.07.1953 | ||||
Lothar Geschwendt (bis 30.06.1974) | 04.12.1955 | ||||
Mittelfeld | |||||
Mirko Votava (bis 30.06.1982) | 25.04.1956 | ||||
Klaus Ackermann (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1979) | 20.03.1946 | ||||
Egwin Wolf (bis 30.06.1979) | 28.01.1951 | ||||
Helmut Nerlinger (bis 30.06.1978) | 27.02.1948 | ||||
Zoltán Varga (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1976) | 01.01.1945 | ||||
Dieter Goldbach (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1975) | 07.02.1952 | ||||
Josef Votava (bis 30.06.1975) | 17.12.1954 | ||||
Hoppy Kurrat (bis 30.06.1974) | 15.05.1942 | ||||
Helmut Schmidt (bis 30.06.1974) | 09.06.1949 | ||||
Horst Bertl (bis 30.06.1974) | 24.03.1947 | ||||
Sturm | |||||
Burkhard Segler (bis 31.10.1979) | 05.03.1951 | ||||
Hans-Werner Hartl (bis 30.09.1977) | 10.11.1946 | ||||
Hans-Gerd Schildt (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1977) | 12.06.1952 | ||||
Heinz-Dieter Greif (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1975) | 15.08.1949 | ||||
Karl-Heinz Brücken (bis 30.06.1974) | 24.09.1947 | ||||
Willi Mumme (bis 30.06.1974) | 29.05.1946 | ||||
Edwin Bakine (bis 30.06.1974) | 28.12.1953 | ||||
Hans-Jürgen Tschirna (bis 30.06.1974) | 11.02.1954 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 01.12.1973 00:00 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |