Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hennes Weisweiler (bis 30.06.1975) | 05.12.1919 | ||||
Torwart | |||||
Wolfgang Kleff (bis 30.06.1979) | 16.11.1946 | ||||
Gregor Quasten (bis 30.06.1975) | 03.10.1952 | ||||
Abwehr | |||||
Frank Schäffer (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1983) | 06.07.1952 | ||||
Hans Klinkhammer (bis 30.06.1980) | 23.08.1953 | ||||
Berti Vogts (bis 30.06.1979) | 30.12.1946 | ||||
Hans-Jürgen Wittkamp (bis 30.06.1978) | 23.07.1947 | ||||
Ulrich Surau (bis 30.06.1976) | 19.08.1952 | ||||
Norbert Kox (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1976) | 10.01.1955 | ||||
Walter Posner (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1975) | 22.02.1953 | ||||
Klaus-Dieter Sieloff (bis 30.06.1974) | 27.02.1942 | ||||
Heinz Michallik (bis 30.06.1974) | 21.07.1947 | ||||
Mittelfeld | |||||
Christian Kulik (bis 30.06.1981) | 06.12.1952 | ||||
Dietmar Danner (bis 30.06.1980) | 29.11.1950 | ||||
Herbert Wimmer (bis 30.06.1978) | 09.11.1944 | ||||
Rainer Bonhof (bis 30.06.1978) | 29.03.1952 | ||||
Uli Stielike (bis 30.06.1977) | 15.11.1954 | ||||
Horst Köppel (bis 13.06.1976) | 17.05.1948 | ||||
Lorenz-Günther Köstner (bis 30.06.1975) | 30.01.1952 | ||||
Lorenz Hilkes (bis 31.10.1974) | 31.08.1950 | ||||
Sturm | |||||
Kalle Del'Haye (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1980) | 18.08.1955 | ||||
Allan Simonsen (bis 30.06.1979) | 15.12.1952 | ||||
Jupp Heynckes (bis 30.06.1978) | 09.05.1945 | ||||
Henning Jensen (bis 30.06.1976) | 17.08.1949 | ||||
Roger Roebben (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1976) | 14.03.1951 | ||||
Walter Posner (bis 30.06.1974) | 22.02.1953 | ||||
Bernd Rupp (bis 30.06.1974) | 24.02.1942 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 01.12.1973 00:00 Uhr |
0 : 6 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 15.12.1973 00:00 Uhr |
2 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 21.12.1973 00:00 Uhr |
3 : 1 i.E. |
Schema Vergleich |