Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Dietrich Weise (bis 30.06.1976) | 21.11.1934 | ||||
Co-Trainer | |||||
Dieter Stinka (bis 30.06.1975) | 10.08.1937 | ||||
Torwart | |||||
Günther Wienhold (bis 30.06.1978) | 21.01.1948 | ||||
Dr. Peter Kunter (bis 30.06.1976) | 28.04.1941 | ||||
Abwehr | |||||
Charly Körbel (bis 30.06.1991) | 01.12.1954 | ||||
Peter Reichel (bis 30.06.1982) | 30.11.1951 | ||||
Helmut Müller (bis 30.06.1982) | 12.04.1953 | ||||
Gert Trinklein (bis 30.06.1978) | 19.06.1949 | ||||
Gerd Simons (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1978) | 20.10.1951 | ||||
Hans-Joachim Andree (bis 30.06.1975) | 06.07.1950 | ||||
Uwe Kliemann (bis 30.06.1974) | 30.06.1949 | ||||
Mittelfeld | |||||
Bernd Nickel (bis 30.06.1983) | 15.03.1949 | ||||
Wolfgang Kraus (bis 30.06.1979) | 20.08.1953 | ||||
Roland Weidle (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1978) | 01.01.1949 | ||||
Klaus Beverungen (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1977) | 24.09.1951 | ||||
Jürgen Kalb (bis 30.06.1975) | 20.05.1948 | ||||
Thomas Rohrbach (bis 30.06.1975) | 04.04.1949 | ||||
Sturm | |||||
Bernd Hölzenbein (bis 30.06.1981) | 09.03.1946 | ||||
Jürgen Grabowski (bis 30.06.1980) | 07.07.1944 | ||||
Winfried Stradt (ab 01.07.1974) (bis 31.10.1976) | 25.09.1956 | ||||
Bernd Lorenz (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1976) | 24.12.1947 | ||||
Roland Weidle (bis 30.06.1974) | 01.01.1949 | ||||
Thomas Parits (bis 30.06.1974) | 07.10.1946 | ||||
Raimund Krauth (bis 30.06.1974) | 27.12.1952 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 02.12.1973 00:00 Uhr |
1 : 8 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 15.12.1973 00:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.02.1974 00:00 Uhr |
4 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 13.04.1974 00:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 17.08.1974 00:00 Uhr |
3 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |