Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Uli Maslo (bis 20.12.1977) | 06.07.1938 | ||||
Ivica Horvat (bis 30.06.1975) | 16.07.1926 | ||||
Torwart | |||||
Norbert Nigbur (bis 30.06.1976) | 08.05.1948 | ||||
Peter Endrulat (bis 30.06.1975) | 10.08.1954 | ||||
Helmut Pabst (bis 30.06.1974) | 29.04.1951 | ||||
Abwehr | |||||
Bernd Thiele (bis 30.06.1983) | 24.01.1956 | ||||
Rolf Rüssmann (ab 01.01.1974) (bis 30.11.1980) | 13.10.1950 | ||||
Klaus Fichtel (bis 30.06.1980) | 19.11.1944 | ||||
Jürgen Sobieray (bis 30.06.1979) | 02.11.1950 | ||||
Hans-Günter Bruns (bis 31.10.1976) | 15.11.1954 | ||||
Ulrich van den Berg (bis 30.06.1976) | 29.10.1949 | ||||
Peter Schellhase (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1976) | 22.06.1956 | ||||
Friedel Rausch (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1975) | 27.02.1940 | ||||
Hartmut Huhse (bis 30.06.1975) | 22.08.1952 | ||||
Jürgen Klein (bis 30.06.1974) | 22.12.1949 | ||||
Peter Bone (bis 30.06.1974) | |||||
Mittelfeld | |||||
Helmut Kremers (bis 30.06.1980) | 24.03.1949 | ||||
Herbert Lütkebohmert (bis 30.06.1979) | 24.03.1948 | ||||
Manfred Dubski (bis 05.09.1978) | 19.09.1954 | ||||
Hannes Bongartz (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1978) | 03.10.1951 | ||||
Klaus Scheer (bis 30.06.1975) | 04.10.1950 | ||||
Franz Krauthausen (bis 30.06.1975) | 27.02.1946 | ||||
Rainer Budde (bis 30.06.1975) | 01.05.1948 | ||||
Paul Holz (bis 30.06.1974) | 27.09.1952 | ||||
Klaus Beverungen (bis 30.06.1974) | 24.09.1951 | ||||
Sturm | |||||
Klaus Fischer (bis 30.06.1981) | 27.12.1949 | ||||
Rüdiger Abramczik (bis 30.06.1980) | 18.02.1956 | ||||
Erwin Kremers (bis 30.06.1979) | 24.03.1949 | ||||
Stan Libuda (bis 30.06.1976) | 10.10.1943 | ||||
Peter Ehmke (bis 30.06.1974) | 22.07.1953 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 01.12.1973 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |