Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Heinz Baas (ab 06.11.1973) (bis 30.06.1974) | 13.04.1922 | ||||
Willi Hellwig (bis 05.11.1973) | 24.01.1921 | ||||
Torwart | |||||
Rolf Birkhölzer (bis 30.06.1974) | 29.09.1949 | ||||
1 | Andreas Burose (bis 30.06.1976) | 04.02.1945 | |||
Abwehr | |||||
Robert Müller (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1978) | |||||
Alfred Resenberg (bis 30.06.1977) | 05.09.1942 | ||||
Michael Windisch (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1977) | |||||
Otto Kastl (bis 30.06.1976) | 21.08.1947 | ||||
Norbert Gombert (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1976) | 27.07.1957 | ||||
Klaus Probandt (bis 30.06.1975) | 19.04.1948 | ||||
Peter Rabeneck (bis 30.06.1975) | 31.05.1949 | ||||
Boris Šikić (ab 01.11.1973) (bis 30.06.1975) | 06.11.1950 | ||||
Friedel Mensink (bis 30.06.1974) | 30.08.1949 | ||||
Werner Novak (bis 30.06.1974) | 31.07.1951 | ||||
Werner Jaschik (bis 30.06.1974) | 04.07.1945 | ||||
5 | Georg Patzer (bis 30.06.1975) | 04.05.1951 | |||
Mittelfeld | |||||
Horst Wischek (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1977) | 15.03.1948 | ||||
Uwe Habedank (bis 30.06.1976) | 18.05.1944 | ||||
Hubert Schöll (ab 01.11.1973) (bis 30.06.1975) | 20.10.1946 | ||||
Klaus Weiland (bis 30.06.1975) | 05.11.1945 | ||||
Sturm | |||||
Wolfgang Hansemann (bis 30.06.1977) | 10.08.1947 | ||||
Jürgen Ey (bis 30.06.1976) | 04.09.1946 | ||||
Jürgen-Peter Sievers (bis 30.06.1976) | 06.01.1950 | ||||
Manfred Schrader (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1976) | |||||
Carsten Baumann (bis 30.06.1975) | 07.10.1946 | ||||
Rainer Künkel (bis 30.06.1974) | 09.04.1950 | ||||
10 | Ernst Martin (bis 30.06.1974) | 09.10.1945 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 01.12.1973 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 15.12.1973 00:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |