Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Reinhold Ertel (bis 11.05.1975) | 02.12.1924 | ||||
Torwart | |||||
Klaus-Hinrich Müller (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1975) | 15.12.1946 | ||||
Peter Kilian (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1975) | 23.04.1957 | ||||
Karl-Heinz Martini (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1975) | 29.06.1945 | ||||
Abwehr | |||||
Helmut Sandmann (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1975) | 21.12.1944 | ||||
Karl-Heinz Baumann (bis 30.06.1975) | 05.02.1946 | ||||
Paul Biege (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1975) | 18.09.1953 | ||||
Wolfgang Hagemann (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1975) | 14.12.1951 | ||||
Dietrich Siemering (bis 30.06.1975) | 29.01.1952 | ||||
Mittelfeld | |||||
Jörg Martin (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1975) | 15.08.1954 | ||||
Viktor Eglitis (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1975) | 15.12.1951 | ||||
Florian Esch (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1975) | 09.12.1945 | ||||
Lothar Hinrichs (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1975) | 09.02.1947 | ||||
Ralf Kelm (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1975) | 24.05.1950 | ||||
Peter Metz (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1975) | 21.12.1949 | ||||
Dietmar Reinke (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1975) | 13.09.1955 | ||||
Michael Schenk (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1975) | 12.08.1953 | ||||
Ulrich Fastert (bis 30.06.1974) | 13.01.1946 | ||||
Sturm | |||||
Uwe Dreyer (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1975) | 14.08.1952 | ||||
Uwe Genat (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1975) | 25.07.1948 | ||||
Wolfgang Krause (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1975) | 28.08.1954 | ||||
Thomas Quoos (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1975) | 23.11.1956 | ||||
Charly Dörfel (bis 30.06.1974) | 18.09.1939 | ||||
Ernst Kreuz (bis 31.08.1973) | 29.09.1940 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 01.12.1973 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |