Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Fritz Schollmeyer (bis 30.06.1982) | 19.06.1922 | ||||
Georg Gawliczek (bis 30.06.1975) | 02.02.1919 | ||||
Torwart | |||||
Hubert Birkenmeier (bis 30.06.1977) | 24.05.1949 | ||||
Manfred Wittke (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1976) | 02.01.1953 | ||||
Abwehr | |||||
Hans Sprenger (bis 30.06.1979) | 12.10.1948 | ||||
Hans-Georg Kraus (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1978) | 25.10.1949 | ||||
Peter Eggert (bis 30.06.1977) | 08.06.1943 | ||||
Stephan Hoffmann (bis 30.06.1977) | 09.08.1950 | ||||
Norbert Siegmann (ab 01.01.1974) (bis 30.06.1976) | 20.05.1953 | ||||
Werner Novak (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1976) | 31.07.1951 | ||||
Karl-Heinz Schnellinger (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1975) | 31.03.1939 | ||||
Jürgen Rumor (bis 30.06.1975) | 19.02.1945 | ||||
Wolfgang Mulack (bis 30.06.1975) | 04.01.1948 | ||||
Joachim Thiel (bis 30.06.1975) | 07.08.1951 | ||||
Mittelfeld | |||||
Jürgen Schulz (bis 30.06.1982) | 06.10.1952 | ||||
Gerd Schwidrowski (bis 30.06.1977) | 19.09.1947 | ||||
Horst Nußbaum (bis 30.06.1977) | 02.09.1940 | ||||
Reinhard Adler (bis 30.06.1975) | 09.02.1947 | ||||
Gino Ferrin (bis 30.06.1975) | 15.03.1947 | ||||
Reinhard Konnopka (bis 30.06.1974) | 22.06.1950 | ||||
Sturm | |||||
Karlheinz Subklewe (bis 30.09.1977) | 06.12.1950 | ||||
Norbert Stolzenburg (bis 30.06.1976) | 12.05.1952 | ||||
Dietmar Mürdter (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1975) | 04.10.1943 | ||||
Wolfgang Sühnholz (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1975) | 14.09.1946 | ||||
Peter Geyer (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1975) | 11.12.1952 | ||||
Bernd Hecker (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1975) | 23.12.1952 | ||||
Axel Neumann (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1975) | 22.04.1952 | ||||
Dieter Schollbach (bis 30.06.1974) | 19.09.1947 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 02.12.1973 00:00 Uhr |
1 : 8 |
Schema Vergleich |