Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Zeljko Čajkovski (ab 01.07.1974) (bis 02.11.1974) | 05.05.1925 | ||||
Fred Hoffmann (bis 30.06.1974) | 10.06.1918 | ||||
Torwart | |||||
Karl-Heinz Seyffer (bis 30.06.1975) | 29.11.1949 | ||||
Karl Hrynda (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1975) | 14.06.1950 | ||||
Abwehr | |||||
Klaus Kubasik (bis 30.06.1980) | 08.03.1947 | ||||
Reinhold Fanz (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1975) | 16.01.1954 | ||||
Otto Frey (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1975) | 12.03.1952 | ||||
Otis Nachbar (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1975) | 06.08.1954 | ||||
Walter Güntner (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1975) | 06.08.1948 | ||||
Helmut Röhrig (bis 30.06.1975) | 14.12.1944 | ||||
Gerhard Weil (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1975) | 31.01.1948 | ||||
Mittelfeld | |||||
Gerhard Schneider (bis 30.06.1986) | 01.08.1955 | ||||
Wilfried Krause (bis 30.06.1976) | 03.09.1948 | ||||
Werner Haaga (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1975) | 03.03.1947 | ||||
Horst Hägele (bis 30.06.1975) | 07.04.1946 | ||||
Wolfgang Lange (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1975) | 04.06.1944 | ||||
Stjepan Matic (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1975) | 24.09.1952 | ||||
Klaus Spannenkrebs (ab 01.07.1974) (bis 30.11.1974) | 02.07.1952 | ||||
Martin Kübler (bis 30.06.1974) | 26.10.1947 | ||||
Sturm | |||||
Manfred Grimm (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1983) | 01.01.1948 | ||||
Karl-Heinz Frey (bis 30.06.1976) | 08.04.1950 | ||||
Bernd Laube (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1975) | 13.11.1950 | ||||
Harry Griesbeck (bis 30.06.1975) | 22.08.1946 | ||||
Bernd Herz (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1975) | 01.08.1954 | ||||
Petar Micic (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1975) | 21.08.1946 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 01.12.1973 00:00 Uhr |
2 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 11.12.1973 00:00 Uhr |
2 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |