Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Sepp Piontek (bis 30.06.1975) | 05.03.1940 | ||||
Torwart | |||||
Dieter Burdenski (bis 30.06.1988) | 26.11.1950 | ||||
Rolf Meyer (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1975) | 03.10.1955 | ||||
Günter Bernard (bis 30.06.1974) | 04.11.1939 | ||||
Abwehr | |||||
Karl-Heinz Kamp (bis 30.06.1985) | 26.09.1946 | ||||
Karlheinz Geils (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1980) | 20.05.1955 | ||||
Horst-Dieter Höttges (bis 30.06.1978) | 10.09.1943 | ||||
Mario Kontny (bis 30.06.1977) | 07.04.1953 | ||||
Rudi Assauer (bis 30.06.1976) | 30.04.1944 | ||||
Dieter Zembski (bis 30.06.1975) | 06.11.1946 | ||||
Uwe Erkenbrecher (bis 30.06.1975) | 14.11.1954 | ||||
Bernd Schmidt (bis 30.06.1974) | 01.12.1943 | ||||
Mittelfeld | |||||
Uwe Bracht (bis 30.06.1984) | 10.07.1953 | ||||
Franz Hiller (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1980) | 22.10.1950 | ||||
Jürgen Röber (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1980) | 25.12.1953 | ||||
Peter Dietrich (bis 30.06.1976) | 06.03.1944 | ||||
Per Røntved (bis 30.06.1975) | 27.01.1949 | ||||
Bernd Brexendorf (bis 30.06.1975) | 21.10.1954 | ||||
Sturm | |||||
Werner Görts (bis 30.06.1978) | 15.01.1942 | ||||
Werner Weist (bis 30.06.1977) | 11.03.1949 | ||||
Volker Ohling (bis 30.06.1977) | 17.01.1955 | ||||
Franz-Josef Ripke (bis 30.06.1975) | 11.10.1954 | ||||
Poul-Erik Thygesen (ab 01.12.1973) (bis 30.06.1975) | 17.07.1950 | ||||
Urban Klausmann (ab 01.07.1974) (bis 30.06.1975) | 29.06.1952 | ||||
Uwe Dreyer (bis 30.06.1974) | 14.08.1952 | ||||
Hans-Gerd Schildt (bis 30.06.1974) | 12.06.1952 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 01.12.1973 00:00 Uhr |
2 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 05.12.1973 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 15.12.1973 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |