Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Istvan Sztani (bis 30.06.1975) | 19.03.1937 | ||||
Torwart | |||||
Dietmar Diekmann (bis 30.06.1977) | 11.03.1949 | ||||
Wolfgang Dramsch (bis 30.06.1976) | 22.07.1949 | ||||
Abwehr | |||||
Paul Steinhäuser (bis 30.06.1977) | 09.04.1955 | ||||
Dieter Stosberg (bis 30.06.1977) | 26.10.1946 | ||||
Wolfram Thaumüller (bis 30.06.1977) | 20.12.1948 | ||||
Dieter Pöhnl (bis 30.06.1975) | 31.10.1946 | ||||
Mittelfeld | |||||
Horst Raubold (bis 30.06.1977) | 26.12.1951 | ||||
Gert Brunnhuber (bis 30.06.1977) | 26.07.1943 | ||||
Hans-Peter Gerhard (bis 30.06.1977) | 27.08.1952 | ||||
Willi Rodekurth (bis 30.06.1976) | 31.05.1948 | ||||
Harald Aumeier (bis 30.06.1976) | 19.07.1952 | ||||
Rainer Boden (bis 30.06.1976) | 07.12.1947 | ||||
Rade Kalinic (bis 30.06.1976) | 23.10.1948 | ||||
Willi Steigerwald (bis 30.06.1975) | 28.04.1949 | ||||
Sturm | |||||
Lothar Emmerich (bis 30.06.1976) | 29.11.1941 | ||||
Rainer Skrotzki (bis 30.06.1976) | 25.05.1945 | ||||
Christian Rother (bis 30.06.1976) | 02.11.1947 | ||||
Werner Seubert (bis 30.06.1976) | 23.01.1950 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 07.09.1974 00:00 Uhr |
3 : 4 |
Schema Vergleich |