Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Gerd Menne (ab 15.10.1974) (bis 07.12.1975) | 14.12.1939 | ||||
Gerd Higi (ab 24.09.1974) (bis 14.10.1974) | 08.02.1919 | ||||
Uwe Klimaschefski (bis 23.09.1974) | 11.12.1938 | ||||
Torwart | |||||
Wolfgang Orben (bis 30.06.1976) | 16.09.1951 | ||||
Wolfgang Kneib (bis 30.06.1975) | 20.11.1952 | ||||
Abwehr | |||||
Herwart Koppenhöfer (bis 30.06.1982) | 25.05.1946 | ||||
Herbert Scheller (bis 30.06.1976) | 19.05.1948 | ||||
Günther Rybarczyk (bis 30.06.1976) | 04.11.1951 | ||||
Helmut Zahn (bis 30.06.1976) | 03.09.1955 | ||||
Hans-Jürgen Richter (bis 30.06.1976) | 11.09.1946 | ||||
Willi Löhr (bis 30.06.1975) | 06.08.1947 | ||||
Jürgen Rohmer (bis 30.06.1975) | 02.09.1954 | ||||
Harald Kiss (bis 30.06.1975) | |||||
Mittelfeld | |||||
Franz-Peter März (bis 30.06.1982) | 14.07.1952 | ||||
Gerd Schwickert (bis 30.06.1976) | 14.08.1949 | ||||
Paul Göppl (bis 30.06.1976) | 01.03.1952 | ||||
Gerd Schmidt (bis 30.06.1975) | 16.07.1946 | ||||
Sturm | |||||
Karl-Heinz Mähn (bis 30.06.1983) | 26.10.1960 | ||||
Manfred Nimführ (bis 30.06.1982) | 26.02.1952 | ||||
Gerd Klier (bis 30.06.1977) | 16.01.1944 | ||||
Siegfried Köstler (bis 30.06.1976) | 15.12.1950 | ||||
Erwin Hohenwarter (bis 30.06.1976) | 01.12.1947 | ||||
Bodo Martens (bis 30.06.1976) | 02.11.1954 | ||||
Werner Nickel (bis 30.06.1976) | 11.08.1951 | ||||
Willi Ritz (ab 01.01.1975) (bis 30.06.1976) | 28.09.1951 | ||||
Herbert Renner (bis 30.06.1975) | 28.09.1946 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 07.09.1974 00:00 Uhr |
0 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 26.10.1974 00:00 Uhr |
8 : 3 |
Schema Vergleich |