Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Uwe Klimaschefski (ab 26.09.1974) (bis 30.06.1980) | 11.12.1938 | ||||
Herbert Wenz (bis 25.09.1974) | 24.06.1928 | ||||
Torwart | |||||
Manfred Kirsch (bis 30.06.1975) | 09.02.1944 | ||||
Walter Hedtmann (bis 30.06.1975) | |||||
Detlef Behrens (bis 30.11.1974) | 30.10.1946 | ||||
Bratislav Đorđević (bis 15.10.1974) | 24.07.1946 | ||||
Abwehr | |||||
Albert Müller (bis 30.06.1979) | 06.05.1947 | ||||
Udo Leunissen (ab 01.12.1974) (bis 30.06.1977) | 14.01.1954 | ||||
Günther Reinders (bis 30.06.1976) | 22.09.1944 | ||||
Heinz-Peter Buchberger (bis 30.06.1976) | 24.09.1949 | ||||
Walter Müller (bis 30.06.1975) | 28.03.1954 | ||||
Jürgen Heberle (bis 30.06.1975) | 28.11.1941 | ||||
Michael Koch (bis 30.06.1975) | 24.06.1953 | ||||
Heinz Meiners (bis 30.06.1975) | 21.04.1944 | ||||
Mittelfeld | |||||
Harald Diener (bis 30.06.1979) | 18.02.1948 | ||||
Heinz Koch (bis 30.06.1978) | 16.02.1944 | ||||
Gerhard Pankotsch (bis 24.11.1977) | 31.01.1949 | ||||
Gerd Müller (bis 30.06.1976) | 28.03.1954 | ||||
Harry Gehlen (bis 30.06.1976) | 30.04.1954 | ||||
Bernhard Oberle (bis 30.06.1976) | 30.12.1946 | ||||
Günter Kirch (bis 30.06.1975) | 01.10.1948 | ||||
Hans-Werner Lang (bis 30.06.1975) | 04.08.1947 | ||||
Albert Leder (bis 30.06.1975) | 26.04.1952 | ||||
Horst Renger (bis 30.06.1975) | 11.03.1950 | ||||
Bernd Sattler (bis 30.06.1975) | 25.12.1956 | ||||
Sturm | |||||
Manfred Lenz (bis 30.06.1986) | 21.11.1947 | ||||
Otmar Ludwig (bis 30.06.1975) | 22.04.1951 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 07.09.1974 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 26.10.1974 00:00 Uhr |
0 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 12.11.1974 00:00 Uhr |
0 : 2 i.E. |
Schema Vergleich |