Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jockel Krause (bis 30.06.1976) | 28.03.1920 | ||||
Torwart | |||||
Reinhard Rietzke (bis 30.06.1982) | 19.12.1948 | ||||
Abwehr | |||||
Jens-Peter Box (bis 30.06.1985) | 11.03.1956 | ||||
Dietmar Demuth (bis 30.06.1979) | 14.01.1955 | ||||
Werner Baumann (bis 30.06.1976) | 04.08.1947 | ||||
Manfred Waack (bis 30.06.1976) | 08.11.1947 | ||||
Harald Münster (bis 30.06.1975) | 25.10.1947 | ||||
Frank Pätzold (bis 30.06.1975) | 09.04.1953 | ||||
Mittelfeld | |||||
Rolf Höfert (bis 30.06.1979) | 08.02.1949 | ||||
Dieter Schiller (bis 30.06.1977) | 20.10.1950 | ||||
Wolfgang Kampf (bis 30.06.1976) | 06.05.1949 | ||||
Heino Hansen (bis 10.06.1976) | 24.09.1947 | ||||
Horst Wohlers (bis 30.06.1975) | 06.08.1949 | ||||
Hermann Bredenfeld (bis 30.06.1975) | 03.11.1947 | ||||
Sturm | |||||
Horst Neumann (bis 30.06.1979) | 05.11.1952 | ||||
Wolfgang Kulka (bis 30.06.1978) | 24.03.1955 | ||||
Johnny Petersen (bis 30.06.1976) | 27.11.1947 | ||||
Rüdiger Wenzel (bis 30.06.1975) | 03.06.1953 | ||||
Klaus-Dieter Bone (bis 30.06.1975) | 09.08.1954 | ||||
Ulrich Schulz (bis 31.10.1974) | 11.11.1946 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 07.09.1974 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 26.10.1974 00:00 Uhr |
8 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 08.02.1975 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |