Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Bernd Hoss (bis 19.10.1976) | 19.06.1939 | ||||
Torwart | |||||
Paul Hornung (bis 30.06.1978) | 24.08.1952 | ||||
Klaus Pudelko (bis 30.06.1977) | 26.11.1948 | ||||
Abwehr | |||||
Volker Faul (bis 31.12.1977) | 30.10.1952 | ||||
Hermann Kohlenbrenner (bis 30.06.1977) | 11.08.1949 | ||||
Guntram Gentes (bis 30.06.1977) | 01.12.1948 | ||||
Werner Tretter (bis 30.06.1977) | 07.01.1948 | ||||
Peter Bernhardt (bis 30.06.1977) | 31.03.1945 | ||||
Robert Jung (bis 30.06.1976) | 19.12.1944 | ||||
Rudi Seewald (bis 30.06.1975) | 08.11.1948 | ||||
Mittelfeld | |||||
Günter Schlick (bis 30.06.1982) | 02.08.1953 | ||||
Torben Nielsen (bis 30.06.1976) | 07.12.1945 | ||||
Sturm | |||||
Dieter Weinkauff (bis 30.06.1978) | 26.09.1947 | ||||
Günther Michl (bis 30.06.1976) | 30.05.1950 | ||||
Harry Erhart (bis 30.06.1976) | 03.07.1953 | ||||
Alfred Seiler (bis 30.06.1976) | 18.12.1950 | ||||
Georg Beichle (bis 30.06.1976) | 16.09.1948 | ||||
Raimund Krauth (bis 30.06.1975) | 27.12.1952 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 07.09.1974 00:00 Uhr |
7 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 21.12.1974 00:00 Uhr |
6 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 08.02.1975 00:00 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 15.03.1975 00:00 Uhr |
6 : 0 |
Schema Vergleich |