Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Manfred Krafft (ab 21.04.1975) (bis 30.06.1975) | 11.12.1937 | ||||
Heinz Lucas (bis 20.04.1975) | 10.08.1920 | ||||
Torwart | |||||
Wilfried Woyke (bis 30.06.1979) | 12.05.1944 | ||||
Kurt Büns (bis 30.06.1976) | 24.07.1949 | ||||
Abwehr | |||||
Egon Köhnen (bis 30.06.1981) | 24.11.1947 | ||||
Heiner Baltes (bis 30.06.1981) | 19.08.1949 | ||||
Gerd Zimmermann (bis 30.06.1980) | 26.09.1949 | ||||
Fred Hesse (bis 30.06.1977) | 19.10.1942 | ||||
Werner Kriegler (bis 30.06.1977) | 03.10.1946 | ||||
Peter Czernotzky (bis 30.06.1976) | 18.02.1947 | ||||
Peter Biesenkamp (bis 30.06.1975) | 19.08.1946 | ||||
Robert Begerau (bis 30.06.1975) | 17.07.1947 | ||||
Mittelfeld | |||||
Gerd Zewe (bis 30.06.1987) | 13.06.1950 | ||||
Dieter Brei (bis 30.06.1981) | 30.09.1950 | ||||
Horst-Franz Degen (bis 30.06.1976) | 07.11.1954 | ||||
Klaus Budde (bis 30.06.1975) | 14.09.1945 | ||||
Sturm | |||||
Wolfgang Seel (bis 30.06.1982) | 21.06.1948 | ||||
Reiner Geye (bis 30.06.1977) | 22.11.1949 | ||||
Karl-Heinz Brücken (bis 30.06.1976) | 24.09.1947 | ||||
Dieter Herzog (bis 30.06.1976) | 15.07.1946 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 07.09.1974 00:00 Uhr |
6 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 26.10.1974 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 08.02.1975 00:00 Uhr |
3 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 15.03.1975 00:00 Uhr |
5 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 12.04.1975 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |