Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Kuno Klötzer (bis 30.06.1977) | 19.04.1922 | ||||
Torwart | |||||
Rudi Kargus (bis 30.06.1980) | 15.08.1952 | ||||
Vladimir Kovacic (bis 30.06.1977) | 06.03.1950 | ||||
Özcan Arkoç (bis 30.06.1975) | 02.10.1939 | ||||
Dieter Wöbcke (bis 30.06.1975) | 03.09.1951 | ||||
Abwehr | |||||
Manfred Kaltz (bis 30.06.1989) | 06.01.1953 | ||||
Peter Hidien (bis 30.06.1982) | 14.11.1953 | ||||
Peter Nogly (bis 30.06.1980) | 14.01.1947 | ||||
Hans-Jürgen Ripp (bis 30.06.1979) | 24.06.1946 | ||||
Klaus Winkler (bis 30.06.1977) | 25.05.1949 | ||||
Peter Krobbach (bis 30.06.1975) | 15.01.1954 | ||||
Hans-Heinrich Radbruch (bis 30.06.1975) | 05.01.1955 | ||||
Mittelfeld | |||||
Caspar Memering (bis 30.06.1982) | 01.06.1953 | ||||
Horst Bertl (bis 30.06.1979) | 24.03.1947 | ||||
Kurt Eigl (bis 30.06.1978) | 07.03.1954 | ||||
Klaus Zaczyk (bis 30.06.1978) | 25.05.1945 | ||||
Ole Bjørnmose (bis 01.07.1977) | 07.05.1944 | ||||
Edgar Nobs (bis 30.06.1975) | 02.12.1953 | ||||
Sturm | |||||
Willi Reimann (bis 30.06.1981) | 24.12.1949 | ||||
Georg Volkert (bis 30.06.1978) | 28.11.1945 | ||||
Uwe Mackensen (bis 30.06.1977) | 12.08.1955 | ||||
Hans-Jürgen Sperlich (bis 30.06.1977) | 29.02.1948 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 07.09.1974 00:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 26.10.1974 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |