Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Georg Keßler (bis 30.06.1977) | 23.09.1932 | ||||
Co-Trainer | |||||
Hans Eder (bis 27.10.1979) | 14.11.1934 | ||||
Torwart | |||||
Horst Wolter (bis 30.06.1977) | 08.06.1942 | ||||
Thomas Zander (bis 30.06.1976) | 10.08.1951 | ||||
Abwehr | |||||
Holger Brück (bis 30.06.1981) | 30.09.1947 | ||||
Jürgen Diefenbach (bis 30.06.1981) | 27.03.1956 | ||||
Uwe Kliemann (bis 30.06.1980) | 30.06.1949 | ||||
Michael Sziedat (bis 30.06.1980) | 22.08.1952 | ||||
Hans Weiner (bis 30.06.1979) | 29.11.1950 | ||||
Frank Hanisch (bis 30.06.1977) | 06.11.1953 | ||||
Ludwig Müller (bis 30.06.1975) | 25.08.1941 | ||||
Mittelfeld | |||||
Wolfgang Sidka (bis 30.06.1980) | 26.05.1954 | ||||
Erich Beer (bis 30.06.1979) | 09.12.1946 | ||||
Erwin Hermandung (bis 30.06.1977) | 25.08.1944 | ||||
Sturm | |||||
Gerhard Grau (bis 30.06.1978) | 27.10.1947 | ||||
Lorenz Horr (bis 30.06.1977) | 27.09.1942 | ||||
Detlev Szymanek (bis 31.10.1976) | 16.04.1954 | ||||
Benno Magnusson (bis 30.06.1976) | 04.02.1953 | ||||
Karl-Michael Wohlfahrt (bis 30.06.1976) | 27.04.1956 | ||||
Kudi Müller (bis 30.06.1975) | 09.05.1948 | ||||
Michael Roßbach (bis 30.06.1975) | 12.11.1954 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 07.09.1974 00:00 Uhr |
4 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |