Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Carl-Heinz Rühl (bis 30.06.1977) | 14.11.1939 | ||||
Torwart | |||||
Rudi Wimmer (bis 30.06.1983) | 20.01.1944 | ||||
Siegfried Kessler (bis 30.06.1977) | 29.03.1941 | ||||
Abwehr | |||||
Rainer Ulrich (bis 30.06.1983) | 04.06.1949 | ||||
Gerd Komorowski (bis 30.06.1978) | 18.06.1949 | ||||
Kurt Niedermayer (bis 30.06.1977) | 25.11.1955 | ||||
Jürgen Radau (bis 30.06.1977) | 02.10.1947 | ||||
Ewald Schäffner (bis 30.06.1976) | 17.11.1948 | ||||
Günther Fuchs (bis 30.06.1976) | 01.03.1947 | ||||
Mittelfeld | |||||
Wilfried Trenkel (bis 30.06.1983) | 03.11.1953 | ||||
Martin Kübler (bis 30.06.1978) | 26.10.1947 | ||||
Peter Gutzeit (bis 30.06.1976) | 14.12.1946 | ||||
Hans Haunstein (bis 30.06.1975) | 07.08.1950 | ||||
Sturm | |||||
Karl Berger (bis 30.06.1978) | 13.06.1951 | ||||
Roland Vogel (bis 31.10.1976) | 07.04.1951 | ||||
Ewald Kling (bis 30.06.1976) | 16.06.1951 | ||||
Bernd Hoffmann (bis 09.12.1975) | 09.07.1946 | ||||
Georg Bürklen (bis 30.06.1975) | |||||
Karl-Heinz Diemand (bis 30.06.1975) | 05.11.1954 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 07.09.1974 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |