Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Klaus Quinkert (bis 28.08.1977) | 05.12.1930 | ||||
Torwart | |||||
Manfred Kroke (bis 30.06.1981) | 18.10.1941 | ||||
Werner Vollack (bis 30.06.1976) | 24.03.1955 | ||||
Abwehr | |||||
Norbert Brinkmann (bis 30.06.1987) | 16.06.1952 | ||||
Paul Hahn (bis 30.06.1981) | 16.01.1949 | ||||
Horst Riege (bis 30.06.1978) | 27.04.1953 | ||||
Edmund Stieber (bis 30.06.1977) | 03.01.1948 | ||||
Lothar Prehn (bis 30.06.1976) | 06.10.1946 | ||||
Mittelfeld | |||||
Franz Raschid (bis 30.06.1988) | 18.10.1954 | ||||
Ludwig Lurz (bis 30.06.1981) | 01.01.1945 | ||||
Friedhelm Funkel (bis 30.06.1980) | 10.12.1953 | ||||
Heinz Mostert (bis 30.06.1980) | 29.08.1949 | ||||
Hans-Jürgen Wloka (bis 30.06.1979) | 12.09.1951 | ||||
Wolfgang Franke (bis 30.06.1977) | 24.05.1954 | ||||
Peter Falter (bis 10.12.1975) | 10.12.1949 | ||||
Wolfgang Lüttges (bis 30.06.1975) | 01.08.1950 | ||||
Sturm | |||||
Klaus Lenzke (bis 30.06.1976) | 12.08.1949 | ||||
Dieter Kraus (bis 30.06.1975) | 01.02.1948 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 07.09.1974 00:00 Uhr |
2 : 4 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 26.10.1974 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 08.02.1975 00:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |