Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Willibert Kremer (bis 18.03.1976) | 15.10.1939 | ||||
Torwart | |||||
Dietmar Linders (bis 30.06.1976) | 20.11.1940 | ||||
Martin Holscher (bis 30.06.1976) | 22.12.1952 | ||||
Abwehr | |||||
Bernard Dietz (bis 30.06.1982) | 22.03.1948 | ||||
Kees Bregman (bis 30.06.1979) | 08.08.1947 | ||||
Michael Bella (bis 30.06.1978) | 29.09.1945 | ||||
Detlef Pirsig (bis 30.06.1977) | 22.10.1945 | ||||
Klaus Rach (bis 30.06.1976) | 01.09.1955 | ||||
Siegfried Sonntag (bis 30.06.1976) | 17.10.1955 | ||||
Günter Fröhlich (bis 30.06.1975) | 01.12.1955 | ||||
Mittelfeld | |||||
Herbert Büssers (bis 30.06.1984) | 30.10.1949 | ||||
Theo Bücker (bis 30.06.1978) | 10.07.1948 | ||||
Klaus Bruckmann (bis 30.06.1977) | 09.10.1953 | ||||
Werner Schneider (bis 30.06.1977) | 26.07.1954 | ||||
Lothar Schneider (bis 30.06.1976) | 03.12.1953 | ||||
Uwe Montelett (bis 30.06.1976) | 24.07.1956 | ||||
Bernd Lehmann (bis 31.10.1975) | 01.09.1947 | ||||
Klaus Killich (bis 30.06.1975) | 06.02.1955 | ||||
Detlef Drescher (bis 30.06.1975) | 15.10.1955 | ||||
Sturm | |||||
Rudolf Seliger (bis 30.06.1983) | 20.09.1951 | ||||
Ronnie Worm (bis 30.06.1979) | 07.10.1953 | ||||
Klaus Thies (bis 30.06.1977) | 25.10.1950 | ||||
Lothar Pufahl (bis 30.06.1976) | 17.07.1956 | ||||
Walter Krause (ab 01.01.1975) (bis 30.11.1975) | 08.05.1953 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 07.09.1974 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 26.10.1974 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 08.02.1975 00:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 15.03.1975 00:00 Uhr |
7 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 12.04.1975 00:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 30.04.1975 00:00 Uhr |
2 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 21.06.1975 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |