Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hans-Werner Moors (ab 01.04.1975) (bis 30.06.1975) | 24.07.1950 | ||||
Werner Olk (bis 31.03.1975) | 18.01.1938 | ||||
Torwart | |||||
Manfred Recknagel (bis 30.06.1976) | 20.05.1952 | ||||
Anton Deml (bis 30.06.1975) | 30.10.1949 | ||||
Branko Topalović (bis 30.06.1975) | 19.07.1944 | ||||
Abwehr | |||||
Karl Heinz Krekeler (bis 30.06.1981) | 19.07.1951 | ||||
Horst Angel (bis 30.06.1980) | 13.05.1952 | ||||
Rolf Grünther (bis 30.06.1979) | 11.02.1951 | ||||
Hans-Werner Moors (bis 30.06.1976) | 24.07.1950 | ||||
Werner Huber (bis 30.06.1976) | 22.11.1949 | ||||
Mittelfeld | |||||
Benno Möhlmann (bis 30.06.1978) | 01.08.1954 | ||||
Rolf Blau (bis 30.06.1977) | 21.05.1952 | ||||
Wolfgang Loos (bis 30.06.1977) | 06.08.1955 | ||||
Sturm | |||||
Werner Fuchs (bis 30.06.1980) | 25.10.1948 | ||||
Günter Karbowiak (bis 30.06.1977) | 05.03.1949 | ||||
Eckhard Deterding (bis 30.06.1976) | 13.04.1948 | ||||
Bernd Kipp (bis 30.06.1976) | 12.08.1948 | ||||
Salem Halilhodžić (bis 30.06.1976) | 05.07.1944 | ||||
Horst Pleyer (bis 30.06.1976) | 02.08.1952 | ||||
Pedro Milasincic (bis 30.11.1975) | 20.06.1952 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 07.09.1974 00:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |