Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Heinz Sewina (ab 15.05.1975) (bis 30.06.1975) | |||||
Fritz Langner (ab 06.11.1974) (bis 13.05.1975) | 08.08.1912 | ||||
Heinz Murach (bis 05.11.1974) | 07.04.1926 | ||||
Torwart | |||||
Meinhardt Erken (bis 30.06.1976) | 29.06.1951 | ||||
Gerhard Peters (bis 30.06.1975) | 08.04.1947 | ||||
Abwehr | |||||
Horst Koschmieder (bis 30.06.1981) | 01.01.1948 | ||||
Erwin Häming (bis 30.06.1980) | 27.10.1953 | ||||
Lutz Philipp (bis 30.06.1977) | 22.05.1949 | ||||
Karl-Heinz Korte (bis 30.06.1976) | 01.04.1948 | ||||
Lothar Pfahl (bis 30.06.1975) | 26.06.1948 | ||||
Reinhold Ressemann (bis 30.06.1975) | 06.06.1946 | ||||
Heinz Sylla (bis 30.06.1975) | 11.09.1955 | ||||
Gerd Ortmann (bis 30.06.1975) | 10.12.1945 | ||||
Mittelfeld | |||||
Peter Anders (bis 30.06.1976) | 07.11.1949 | ||||
Gerd Deutschmann (bis 30.06.1976) | 30.11.1949 | ||||
Detlef Schramm (bis 30.06.1976) | 31.01.1951 | ||||
Karl-Heinz Seidenkranz (bis 30.06.1976) | 12.03.1943 | ||||
Manfred Friedrich (bis 30.06.1975) | 16.04.1947 | ||||
Dieter Walter (bis 30.06.1975) | 25.07.1948 | ||||
Sturm | |||||
Gisbert Paus (bis 30.06.1980) | 04.08.1955 | ||||
Uwe Kolitsch (bis 30.06.1976) | 16.12.1949 | ||||
Georg Schymetzek (bis 30.06.1976) | 25.07.1947 | ||||
Hubert Tenbrink (bis 30.06.1976) | 31.07.1950 | ||||
Karl-Heinz Porschke (bis 30.06.1975) | 14.09.1948 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 07.09.1974 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |