Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Fred Hoffmann (bis 30.06.1975) | 10.06.1918 | ||||
Torwart | |||||
Peter Löwer (bis 30.06.1981) | 10.11.1944 | ||||
Wolfgang Hillmann (bis 30.06.1975) | 18.09.1948 | ||||
Abwehr | |||||
Hermann Grabmeier (bis 30.06.1983) | 12.06.1952 | ||||
Wolfgang Lausen (bis 30.06.1980) | 25.02.1950 | ||||
Viggo Jensen (bis 30.06.1978) | 15.09.1947 | ||||
Hans-Jürgen Ammon (bis 30.06.1975) | 28.04.1947 | ||||
Eduard Plößl (bis 30.06.1975) | 21.04.1951 | ||||
Wolfgang Schöpe (bis 30.06.1975) | 15.01.1947 | ||||
Winfried Schülke (bis 30.06.1975) | 02.07.1942 | ||||
Mittelfeld | |||||
Klaus Heinlein (bis 30.06.1980) | 23.12.1953 | ||||
Helmut Klump (bis 30.06.1980) | 13.08.1948 | ||||
Fritz Heubeck (bis 30.06.1979) | 10.07.1949 | ||||
Heinz Popp (bis 30.06.1977) | 14.09.1952 | ||||
Klaus Dennerlein (bis 30.06.1976) | 09.04.1950 | ||||
Paul Bajlitz (ab 01.09.1974) (bis 30.06.1975) | 26.12.1951 | ||||
Bernhard Bergmann (bis 30.06.1975) | 23.12.1948 | ||||
Sturm | |||||
Erich Unger (bis 30.06.1978) | 26.08.1951 | ||||
Jürgen Detsch (bis 30.06.1976) | 27.07.1947 | ||||
Werner Hofmann (bis 30.06.1976) | 31.08.1951 | ||||
Gerhard Bopp (bis 31.12.1975) | 06.01.1949 | ||||
Dieter Puscher (bis 30.06.1975) | 31.08.1952 | ||||
Wolfgang Ruhdorfer (ab 01.10.1974) (bis 30.06.1975) | 07.01.1951 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 07.09.1974 00:00 Uhr |
0 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 26.10.1974 00:00 Uhr |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 13.11.1974 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |