Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Gerhard Happ (ab 20.11.1974) (bis 30.06.1977) | 10.08.1939 | ||||
Jenő Vincze (bis 20.10.1974) | 20.11.1908 | ||||
Torwart | |||||
Wolfgang Mahr (bis 30.06.1986) | 26.09.1952 | ||||
Adolf Ruff (bis 30.06.1975) | 24.10.1940 | ||||
Norbert Schumbrutzki (bis 30.06.1975) | 13.04.1955 | ||||
Abwehr | |||||
Harald Bleckert (bis 30.06.1982) | 02.12.1951 | ||||
Günther Klinkisch (bis 30.06.1976) | 08.06.1949 | ||||
Manfred Lucas (bis 30.06.1976) | 15.10.1943 | ||||
Günter Bruchner (bis 30.06.1975) | 05.06.1944 | ||||
Wolfgang Kauper (bis 30.06.1975) | 09.04.1949 | ||||
Mittelfeld | |||||
Herbert Horn (bis 30.06.1983) | 21.01.1949 | ||||
Wolfgang Breuer (bis 30.06.1982) | 24.05.1944 | ||||
Klaus Brand (bis 30.06.1980) | 17.04.1955 | ||||
Rolf Kaul (bis 30.06.1980) | 29.09.1946 | ||||
Norbert Hofmann (bis 09.12.1979) | 14.08.1951 | ||||
Herbert Heidenreich (bis 30.06.1976) | 15.11.1954 | ||||
Bruno Dvorak (bis 30.06.1975) | 06.10.1948 | ||||
Siegfried Grimm (bis 30.06.1975) | 01.12.1947 | ||||
Sturm | |||||
Uwe Sommerer (bis 30.06.1986) | 02.07.1954 | ||||
Manfred Größler (bis 30.06.1982) | 03.10.1944 | ||||
Peter Sichmann (bis 30.06.1977) | 24.05.1947 | ||||
Herbert Liedtke (bis 30.06.1975) | 18.10.1950 | ||||
Kurt Persau (bis 30.06.1975) | 20.05.1948 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 07.09.1974 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |