Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Harald Michelbeck (bis 30.06.1975) | |||||
Torwart | |||||
Volker Gebhard (bis 30.06.1982) | 22.04.1948 | ||||
Abwehr | |||||
Rainer Götter (bis 30.06.1982) | 05.09.1946 | ||||
Rudolf Kern (bis 30.06.1976) | |||||
Jürgen Schieck (bis 30.06.1976) | 06.05.1946 | ||||
Raimund Lietzau (bis 30.06.1975) | |||||
Arthur Wirth (bis 30.06.1975) | 04.11.1944 | ||||
Klaus Neidig (ab 01.05.1975) (bis 20.06.1975) | |||||
Mittelfeld | |||||
Erwin Rupp (bis 30.06.1981) | 11.06.1954 | ||||
Gerhard Kern (bis 30.06.1980) | |||||
Gerd Störzer (bis 30.06.1975) | 02.11.1948 | ||||
Ewald Pahr (bis 30.06.1975) | |||||
Volandt (bis 30.06.1975) | |||||
Sturm | |||||
Klaus Kaltwasser (bis 30.06.1975) | 10.05.1955 | ||||
Rudi Welz (bis 30.06.1975) | |||||
Alexander Breunig (bis 30.06.1975) | |||||
Hannes Autz (bis 30.06.1975) | 16.08.1947 | ||||
Fritz Breuning (bis 30.06.1975) |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 07.09.1974 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 26.10.1974 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 15.02.1975 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 15.03.1975 00:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |