Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Heinz Höher (bis 30.06.1979) | 11.08.1938 | ||||
Torwart | |||||
Werner Scholz (bis 30.06.1981) | 01.12.1944 | ||||
Hans-Jürgen Bradler (bis 30.06.1975) | 12.08.1948 | ||||
Abwehr | |||||
Hermann Gerland (bis 30.06.1984) | 04.06.1954 | ||||
Michael Eggert (bis 30.06.1980) | 29.09.1952 | ||||
Klaus Franke (bis 30.06.1980) | 23.05.1948 | ||||
Hartmut Fromm (bis 16.10.1977) | 15.10.1950 | ||||
Dieter Versen (bis 30.06.1976) | 22.06.1945 | ||||
Klaus-Dieter Dewinski (bis 30.06.1976) | 31.08.1950 | ||||
Harry Fechner (bis 30.06.1975) | 04.05.1950 | ||||
Erwin Galeski (bis 30.06.1975) | 29.10.1945 | ||||
Mittelfeld | |||||
Ata Lameck (bis 30.06.1988) | 15.09.1949 | ||||
Franz-Josef Tenhagen (bis 30.06.1981) | 31.10.1952 | ||||
Hans-Jürgen Köper (bis 30.06.1980) | 29.08.1951 | ||||
Werner Balte (bis 30.06.1977) | 17.02.1948 | ||||
Paul Holz (bis 30.06.1975) | 27.09.1952 | ||||
Gisbert Horsthemke (bis 30.06.1975) | 26.01.1953 | ||||
Peter Ehmke (ab 15.04.1975) (bis 30.06.1975) | 22.07.1953 | ||||
Sturm | |||||
Jupp Kaczor (bis 31.12.1980) | 23.03.1953 | ||||
Heinz-Werner Eggeling (bis 30.11.1979) | 17.04.1955 | ||||
Hans-Joachim Pochstein (bis 30.06.1979) | 30.10.1952 | ||||
Peter Kursinski (bis 30.06.1978) | 15.08.1956 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 26.10.1974 00:00 Uhr |
2 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 21.12.1974 00:00 Uhr |
5 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 08.02.1975 00:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 15.03.1975 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |