Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Helmut Kalthoff (ab 06.05.1975) (bis 30.06.1975) | 24.04.1948 | ||||
Klaus-Dieter Ochs (bis 05.05.1975) | 31.10.1939 | ||||
Torwart | |||||
Werner Kamper (bis 30.06.1976) | 14.08.1943 | ||||
Rainer Trox (bis 30.06.1975) | 25.11.1946 | ||||
Abwehr | |||||
Klaus Baumanns (bis 30.06.1980) | 15.09.1948 | ||||
Heinz Koch (bis 30.06.1978) | 03.09.1949 | ||||
Jürgen Wohlgemuth (bis 30.06.1977) | 13.10.1947 | ||||
Lothar Lazar (bis 30.06.1976) | 20.05.1947 | ||||
Mittelfeld | |||||
Detlev Hegekötter (bis 30.06.1980) | 06.01.1951 | ||||
Reinhold Nordmann (bis 30.06.1979) | 07.06.1948 | ||||
Hans-Jürgen Wittfoht (bis 30.06.1978) | 29.01.1948 | ||||
Franz Genschick (bis 15.11.1977) | 05.06.1949 | ||||
Hans-Jürgen Andexer (bis 30.06.1976) | 19.12.1950 | ||||
Hannes Kaumkötter (bis 30.06.1976) | 14.02.1949 | ||||
Peter Lünsdorf (bis 30.06.1976) | 29.05.1949 | ||||
Michael Hansen (bis 30.06.1975) | 26.09.1955 | ||||
Peter Kitzmann (bis 30.06.1975) | 16.12.1956 | ||||
Charly Tripp (bis 31.12.1974) | 03.02.1944 | ||||
Sturm | |||||
Gerd-Volker Schock (bis 30.06.1979) | 08.04.1950 | ||||
Herbert Mühlenberg (bis 30.06.1978) | 23.04.1949 | ||||
Günter Selke (bis 30.06.1975) | 08.03.1954 | ||||
Dieter Nonte (bis 30.06.1975) | 22.09.1955 | ||||
Klaus Fock (bis 31.10.1974) | 13.07.1947 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 07.09.1974 00:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |