Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Paul Kietzmann (ab 29.04.1975) (bis 28.11.1976) | 02.03.1942 | ||||
Fritz Schollmeyer (ab 17.01.1975) (bis 23.04.1975) | 19.06.1922 | ||||
Imre Farkasinszky (bis 16.01.1975) | 02.09.1924 | ||||
Torwart | |||||
Joachim Diehl (bis 30.06.1980) | 01.12.1949 | ||||
Michael Maaß (bis 30.06.1976) | 02.07.1948 | ||||
Abwehr | |||||
Ingo Eismann (bis 30.06.1978) | 26.01.1948 | ||||
Siegfried Otte (bis 30.06.1978) | 06.12.1948 | ||||
Wolfgang Matz (bis 30.06.1976) | 15.04.1944 | ||||
Rainer Behrends (bis 30.06.1975) | 11.10.1951 | ||||
Dittmar Schönbeck (bis 30.06.1975) | 29.01.1949 | ||||
Mittelfeld | |||||
Klaus-Dieter Schäfer (bis 30.06.1982) | 14.01.1952 | ||||
Manfred Mattes (bis 30.07.1981) | 01.05.1952 | ||||
Dieter Winter (bis 30.06.1981) | 17.04.1954 | ||||
Jürgen Dudda (bis 30.06.1977) | 06.01.1952 | ||||
Karl-Heinz Borutta (bis 30.06.1977) | 26.12.1948 | ||||
Wilfried Kemmer (bis 30.06.1977) | 20.11.1943 | ||||
Edwin Meyer (bis 30.06.1977) | 05.02.1952 | ||||
Jürgen Suchanek (bis 30.06.1975) | 24.03.1955 | ||||
Dieter Suchanek (bis 30.06.1975) | 07.09.1952 | ||||
Sturm | |||||
Wolfgang Wallek (bis 30.06.1977) | 06.04.1950 | ||||
Wolf-Rüdiger Krause (bis 30.06.1976) | 07.09.1944 | ||||
Fredi Rotermund (bis 30.06.1976) | 20.08.1946 | ||||
Wilfried Ahnefeld (bis 30.06.1975) | 08.10.1948 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 07.09.1974 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 26.10.1974 00:00 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |