Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hermann Jöckel (ab 02.12.1974) (bis 30.06.1975) | 08.10.1920 | ||||
Gunther Baumann (bis 01.12.1974) | 19.01.1921 | ||||
Torwart | |||||
Heinz Kraus (bis 30.06.1975) | 28.06.1942 | ||||
Rolf Seitz (bis 30.06.1975) | 24.02.1950 | ||||
Abwehr | |||||
Walter Keuerleber (bis 30.06.1975) | 17.12.1950 | ||||
Alex Meier (bis 30.06.1975) | 27.02.1951 | ||||
Dieter Rösel (bis 30.06.1975) | 18.12.1951 | ||||
Bernhard Schwarzweller (bis 30.06.1975) | 28.09.1948 | ||||
Siegfried Somnitz (bis 30.06.1975) | 30.01.1948 | ||||
Peter Ziegler (bis 30.06.1975) | 14.12.1953 | ||||
Mittelfeld | |||||
Stefan Rückert (bis 30.06.1975) | 10.05.1952 | ||||
Peter Diringer (bis 30.06.1975) | 15.03.1947 | ||||
Jörg Gardenne (bis 30.06.1975) | |||||
Heribert Grunert (bis 30.06.1975) | 19.06.1951 | ||||
Branislav Krstic (bis 30.06.1975) | 21.02.1950 | ||||
Rolf Schmitt (bis 30.06.1975) | 17.10.1950 | ||||
Peter Spankowski (bis 30.06.1975) | 13.02.1945 | ||||
Bernd Winkler (bis 30.06.1975) | 24.11.1953 | ||||
Sturm | |||||
Bernd Detterer (bis 30.06.1975) | 24.12.1948 | ||||
Michael Grunert (bis 30.06.1975) | 07.03.1955 | ||||
Ludwig Hartmann (bis 30.06.1975) | 31.07.1945 | ||||
Manfred Matthes (bis 30.06.1975) | 26.01.1947 | ||||
Vladimir Savić (bis 30.06.1975) | 07.11.1945 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 06.09.1974 00:00 Uhr |
8 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 26.10.1974 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |