Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Karl-Heinz Schmal (ab 01.01.1975) (bis 30.06.1976) | 12.12.1939 | ||||
Radoslav Momirski (ab 10.12.1974) (bis 31.12.1974) | 04.09.1919 | ||||
Slavko Stojanović (ab 16.09.1974) (bis 09.12.1974) | 01.06.1930 | ||||
Radoslav Momirski (bis 15.09.1974) | 04.09.1919 | ||||
Torwart | |||||
Karl-Heinz Strohfuß (bis 30.06.1982) | 22.11.1953 | ||||
Gerhard Christ (bis 30.06.1978) | 29.10.1956 | ||||
Udo Böhs (bis 30.06.1976) | 15.08.1943 | ||||
Abwehr | |||||
Walfried Günther (bis 30.06.1987) | 28.12.1955 | ||||
Harald Röhrenbeck (bis 30.06.1983) | |||||
Heiner Schmieh (bis 30.06.1982) | 15.10.1947 | ||||
Volker Radtke (bis 30.06.1978) | 04.08.1945 | ||||
Bernd Fetkenheuer (bis 30.06.1976) | 26.06.1947 | ||||
Dieter Becker (bis 30.06.1975) | 28.05.1950 | ||||
Gerhard Figlus (bis 30.06.1975) | 20.06.1948 | ||||
Karl-Heinz Gaus (bis 30.06.1975) | |||||
Mittelfeld | |||||
Peter Klag (bis 30.06.1985) | 05.04.1952 | ||||
Klaus Spannenkrebs (ab 01.12.1974) (bis 30.06.1979) | 02.07.1952 | ||||
Gerd Dier (bis 30.06.1979) | 07.04.1949 | ||||
Rolf Löb (bis 30.06.1979) | 08.10.1953 | ||||
Jochen Hamm (bis 30.06.1975) | 29.03.1956 | ||||
Raimund Heß (bis 30.06.1975) | 13.12.1946 | ||||
Manfred Meier (bis 30.06.1975) | 07.09.1951 | ||||
Giovanni Nicastro (bis 30.06.1975) | 07.01.1953 | ||||
Karl-Heinz Sauer (bis 30.06.1975) | 17.03.1948 | ||||
Holger Zippel (bis 30.06.1975) | 04.12.1953 | ||||
Sturm | |||||
Emanuel Günther (bis 30.06.1977) | 13.11.1954 | ||||
Harald Braner (bis 30.06.1975) | 19.08.1943 | ||||
Bernd Laube (bis 30.06.1975) | 13.11.1950 | ||||
Rüdiger Lammer (bis 30.06.1975) | 07.01.1951 | ||||
Robert Lühr (bis 30.06.1975) | 20.09.1949 | ||||
Klaus Ondera (bis 30.06.1975) | 04.06.1946 | ||||
Wolfram Wurm (bis 30.06.1975) | 23.03.1953 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 08.09.1974 00:00 Uhr |
3 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |