Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Zeljko Čajkovski (ab 10.02.1975) (bis 30.06.1975) | 05.05.1925 | ||||
Hans-Joachim Altendorff (ab 25.01.1975) (bis 09.02.1975) | 22.12.1940 | ||||
Peter Velhorn (bis 24.01.1975) | 24.11.1932 | ||||
Torwart | |||||
Lutz Schultz (bis 30.06.1980) | 30.08.1954 | ||||
Axel Lange (bis 30.06.1976) | 29.09.1943 | ||||
Peter Scholich (bis 30.06.1976) | 24.09.1944 | ||||
Uwe Todten (bis 30.06.1975) | 28.01.1952 | ||||
Helmut Pabst (bis 06.10.1974) | 29.04.1951 | ||||
Abwehr | |||||
Ingo Krüger (bis 30.06.1980) | 26.02.1951 | ||||
Peter Bien (bis 30.06.1979) | 28.02.1951 | ||||
Wolfgang Hansen (bis 30.06.1977) | 29.09.1948 | ||||
Klaus-Peter Hanisch (bis 30.06.1976) | 29.01.1952 | ||||
Robert Hemfler (bis 30.06.1976) | 15.08.1947 | ||||
Bernd Sobeck (bis 30.06.1975) | 06.03.1943 | ||||
Mittelfeld | |||||
Reinhard Lindner (bis 30.06.1981) | 26.03.1945 | ||||
Michael Müller (bis 30.06.1980) | 28.10.1944 | ||||
Manfred Leumann (bis 30.06.1980) | 01.08.1948 | ||||
Rainer Liedtke (bis 30.06.1980) | 29.09.1950 | ||||
Hans-Peter Mielke (bis 30.06.1980) | 30.11.1951 | ||||
Hans-Joachim Altendorff (bis 30.06.1975) | 22.12.1940 | ||||
Sturm | |||||
Norbert Ivangean (bis 30.06.1977) | 12.10.1954 | ||||
Rainer Fischer (bis 30.06.1977) | 28.08.1953 | ||||
Horst Lunenburg (bis 30.06.1977) | 18.01.1943 | ||||
Wolfgang John (bis 30.11.1975) | 14.01.1945 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 07.09.1974 00:00 Uhr |
0 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |