Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
János Bédl (ab 21.10.1974) (bis 30.06.1975) | 10.09.1929 | ||||
Horst Buhtz (bis 20.10.1974) | 21.09.1923 | ||||
Torwart | |||||
Manfred Müller (bis 30.06.1976) | 28.07.1947 | ||||
Ulrich Gelhard (bis 30.06.1975) | 26.05.1946 | ||||
Abwehr | |||||
Gerhard Pecl (bis 30.06.1982) | 17.04.1955 | ||||
Lothar Dupke (bis 30.06.1980) | 28.03.1951 | ||||
Jürgen-Michael Galbierz (bis 31.12.1977) | 07.02.1950 | ||||
Dirk Fiala (bis 30.06.1977) | 10.09.1949 | ||||
Wolfgang Keuken (bis 30.06.1977) | 05.11.1954 | ||||
Manfred Cremer (bis 30.06.1975) | 28.10.1946 | ||||
Erich Miß (bis 30.06.1975) | 16.03.1948 | ||||
Tamas Krivitz (bis 30.06.1975) | 29.09.1946 | ||||
Mittelfeld | |||||
Jürgen Berghaus (bis 30.06.1979) | 08.10.1953 | ||||
Bernhard Hermes (bis 15.09.1978) | 08.09.1945 | ||||
Georg Jung (bis 30.06.1978) | 04.08.1946 | ||||
Theodor Homann (bis 30.06.1977) | 28.04.1948 | ||||
Hans-Jürgen Baake (bis 30.06.1976) | 02.03.1954 | ||||
Heinz-Dieter Lömm (bis 30.06.1975) | 18.10.1943 | ||||
Herbert Stöckl (bis 30.06.1975) | 25.01.1946 | ||||
Willi Neuberger (bis 12.11.1974) | 15.04.1946 | ||||
Sturm | |||||
Peter Redder (bis 30.06.1981) | 25.09.1952 | ||||
Günter Pröpper (bis 30.06.1979) | 08.12.1941 | ||||
Lothar Angermund (bis 30.06.1978) | 11.11.1952 | ||||
Helmut Lausen (bis 30.06.1978) | 09.06.1952 | ||||
Reiner Geweke (bis 30.06.1977) | 27.09.1955 | ||||
Franz Gerber (bis 30.06.1976) | 27.11.1953 | ||||
Gustav Jung (bis 30.06.1975) | 04.06.1945 | ||||
Detlef Webers (bis 30.06.1975) | 13.09.1949 | ||||
Antal Nagy (bis 30.06.1975) | 16.05.1944 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 07.09.1974 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |