Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Erich Ribbeck (bis 30.06.1978) | 13.06.1937 | ||||
Torwart | |||||
Ronnie Hellström (bis 30.06.1984) | 21.02.1949 | ||||
Josef Stabel (bis 30.06.1980) | 21.09.1948 | ||||
Abwehr | |||||
Hans-Peter Briegel (bis 30.06.1984) | 11.10.1955 | ||||
Reinhard Meier (bis 30.06.1981) | 11.03.1946 | ||||
Peter Schwarz (bis 30.06.1980) | 14.06.1953 | ||||
Ernst Diehl (bis 30.06.1978) | 28.03.1949 | ||||
Dietmar Schwager (bis 30.06.1976) | 15.08.1940 | ||||
Walter Frosch (bis 30.06.1976) | 19.12.1950 | ||||
Hans-Günther Kroth (bis 30.06.1976) | 22.02.1949 | ||||
Hans-Dieter Diehl (bis 30.06.1976) | 30.03.1951 | ||||
Mittelfeld | |||||
Werner Melzer (bis 30.06.1986) | 02.05.1954 | ||||
Johannes Riedl (bis 30.06.1981) | 02.01.1950 | ||||
Heinz Wilhelmi (bis 30.06.1978) | 19.08.1954 | ||||
Helmut Nickel (bis 30.06.1978) | 12.05.1956 | ||||
Klaus Scheer (bis 30.06.1977) | 04.10.1950 | ||||
Sturm | |||||
Klaus Toppmöller (bis 30.04.1980) | 12.08.1951 | ||||
Josef Pirrung (bis 30.06.1978) | 24.07.1949 | ||||
Roland Sandberg (bis 30.06.1977) | 16.12.1946 | ||||
Heinz-Rudolf Weiler (bis 30.09.1976) | 06.07.1955 | ||||
Heinz Stickel (bis 30.06.1976) | 09.05.1949 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 02.08.1975 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 19.10.1975 00:00 Uhr |
1 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 14.12.1975 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 31.01.1976 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 03.04.1976 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 04.05.1976 00:00 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 26.06.1976 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |