Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Josef Gesell (ab 10.02.1976) (bis 30.06.1977) | 18.08.1920 | ||||
Richard Winking (ab 01.10.1975) (bis 09.02.1976) | 16.02.1933 | ||||
Horst Bistrich (ab 01.08.1975) (bis 30.09.1975) | |||||
Richard Winking (bis 31.07.1975) | 16.02.1933 | ||||
Torwart | |||||
Manfred Manglitz (bis 30.06.1976) | 08.03.1940 | ||||
Friedel Schüller (bis 30.06.1976) | 01.11.1953 | ||||
Johannes Fröbus (bis 30.06.1976) | 21.12.1941 | ||||
Abwehr | |||||
Hermann-Josef Wilbertz (bis 30.06.1976) | 15.06.1943 | ||||
Peter Nover (bis 30.06.1976) | 18.07.1949 | ||||
Hartmut Limpert (bis 30.06.1976) | 27.11.1951 | ||||
Klaus-Dieter Mackowiak (bis 30.06.1976) | 10.02.1947 | ||||
Wilfried Pick (bis 30.06.1976) | 04.05.1953 | ||||
Mittelfeld | |||||
Klaus Killich (bis 30.06.1976) | 06.02.1955 | ||||
Bernd Pajonk (bis 30.06.1976) | 01.08.1955 | ||||
Holger Osieck (bis 30.06.1976) | 31.08.1948 | ||||
Finn Nielsen (bis 30.06.1976) | 10.01.1946 | ||||
Max Obels (bis 30.06.1976) | 03.03.1955 | ||||
Robert Schardt (bis 30.06.1976) | 25.06.1956 | ||||
Herbert Stoffmehl (bis 30.06.1976) | 08.08.1946 | ||||
Sturm | |||||
Norbert Eilenfeldt (bis 30.06.1976) | 17.02.1956 | ||||
Dieter Kraus (bis 30.06.1976) | 01.02.1948 | ||||
Alfons Sikora (bis 30.06.1976) | 05.12.1949 | ||||
Klaus-Dieter Bone (bis 30.06.1976) | 09.08.1954 | ||||
Reiner Greiffendorf (bis 30.06.1976) | 17.09.1947 | ||||
Bernhard Heldt (bis 30.06.1976) | 08.08.1951 | ||||
Karl-Heinz Jonas (bis 30.06.1976) | 10.04.1956 | ||||
Ralf Spazier (bis 30.06.1976) | 21.06.1956 | ||||
Volker Spazier (bis 30.06.1976) | 24.06.1953 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 03.08.1975 00:00 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 18.10.1975 00:00 Uhr |
1 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |