Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hans Tilkowski (bis 30.06.1976) | 12.07.1935 | ||||
Torwart | |||||
Gerhard Hummel (bis 30.06.1979) | 22.08.1953 | ||||
Klaus Müller (bis 30.06.1977) | 23.12.1956 | ||||
Paul Hesselbach (bis 30.06.1976) | 06.07.1951 | ||||
Jürgen Bucher (bis 30.06.1976) | 22.03.1957 | ||||
Franz Schwarzwälder (bis 30.06.1976) | 11.12.1949 | ||||
Abwehr | |||||
Horst Weyerich (bis 30.06.1985) | 13.08.1957 | ||||
Norbert Eder (bis 30.06.1984) | 07.11.1955 | ||||
Peter Stocker (bis 30.06.1983) | 30.06.1953 | ||||
Manfred Rüsing (bis 30.06.1977) | 03.06.1946 | ||||
Rudolf Sturz (bis 30.06.1977) | 18.11.1952 | ||||
Kurt Geinzer (bis 30.06.1977) | 03.07.1948 | ||||
Rudolf Hannakampf (bis 30.06.1977) | 22.10.1948 | ||||
Ulrich Pechtold (bis 30.06.1977) | 24.07.1952 | ||||
Günter Dämpfling (bis 30.06.1976) | 11.01.1956 | ||||
Mittelfeld | |||||
Dieter Lieberwirth (bis 31.12.1988) | 13.01.1954 | ||||
Reinhold Schöll (bis 30.06.1982) | 23.10.1955 | ||||
Slobodan Petrovic (bis 30.06.1979) | 02.10.1948 | ||||
Dieter Nüssing (bis 30.06.1977) | 15.08.1949 | ||||
Jan Majkowski (bis 30.06.1977) | 20.10.1952 | ||||
Branislav Krstic (bis 31.12.1976) | 21.02.1950 | ||||
Walter Lachmann (bis 30.09.1976) | 27.08.1951 | ||||
Wolfgang Holoch (bis 31.08.1975) | 22.12.1947 | ||||
Sturm | |||||
Hans Walitza (bis 30.06.1979) | 26.11.1945 | ||||
Karlheinz Meininger (bis 30.06.1976) | 01.02.1953 | ||||
Hans-Günter von de Fenn (bis 30.06.1976) | 10.03.1948 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 02.08.1975 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 18.10.1975 00:00 Uhr |
1 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 13.12.1975 00:00 Uhr |
3 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |