Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Horst Hülß (ab 08.12.1975) (bis 30.06.1980) | 05.09.1938 | ||||
Gerd Higi (ab 28.11.1975) (bis 31.12.1975) | 08.02.1919 | ||||
Gerd Menne (bis 07.12.1975) | 14.12.1939 | ||||
Torwart | |||||
Hermann Lutz (bis 30.06.1976) | 03.11.1951 | ||||
Wolfgang Orben (bis 30.06.1976) | 16.09.1951 | ||||
Abwehr | |||||
Herwart Koppenhöfer (bis 30.06.1982) | 25.05.1946 | ||||
Gerhard Bold (bis 30.06.1977) | 16.03.1955 | ||||
Herbert Scheller (bis 30.06.1976) | 19.05.1948 | ||||
Günther Rybarczyk (bis 30.06.1976) | 04.11.1951 | ||||
Helmut Zahn (bis 30.06.1976) | 03.09.1955 | ||||
Hans-Jürgen Richter (bis 30.06.1976) | 11.09.1946 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hans-Joachim Krämer (bis 30.06.1982) | 01.10.1953 | ||||
Franz-Peter März (bis 30.06.1982) | 14.07.1952 | ||||
Gerd Schwickert (bis 30.06.1976) | 14.08.1949 | ||||
Paul Göppl (bis 30.06.1976) | 01.03.1952 | ||||
Eugen Hupp (bis 30.06.1976) | 09.11.1952 | ||||
Eckhart Mayer (bis 30.06.1976) | 07.01.1949 | ||||
Alfred Spiegler (bis 30.06.1976) | 22.03.1953 | ||||
Sturm | |||||
Karl-Heinz Mähn (bis 30.06.1983) | 26.10.1960 | ||||
Manfred Nimführ (bis 30.06.1982) | 26.02.1952 | ||||
Gerhard Bopp (ab 01.01.1976) (bis 30.06.1980) | 06.01.1949 | ||||
Alfred Oehrlein (bis 30.06.1979) | 03.11.1958 | ||||
Gerd Klier (bis 30.06.1977) | 16.01.1944 | ||||
Siegfried Köstler (bis 30.06.1976) | 15.12.1950 | ||||
Erwin Hohenwarter (bis 30.06.1976) | 01.12.1947 | ||||
Jürgen Halm (bis 30.06.1976) | 09.05.1957 | ||||
Bodo Martens (bis 30.06.1976) | 02.11.1954 | ||||
Werner Nickel (bis 30.06.1976) | 11.08.1951 | ||||
Willi Ritz (bis 30.06.1976) | 28.09.1951 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 03.08.1975 00:00 Uhr |
7 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 18.10.1975 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |