Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Reinhard Roder (bis 20.12.1976) | 06.07.1941 | ||||
Torwart | |||||
Karl-Heinz Scherz (bis 30.06.1977) | 28.11.1950 | ||||
Albert Wenzel (bis 30.06.1976) | 17.07.1947 | ||||
Abwehr | |||||
Walter Gruler (bis 30.06.1977) | 24.08.1951 | ||||
Helmut Hinberg (bis 30.06.1977) | 12.02.1944 | ||||
Rainer Hollasch (bis 30.06.1977) | 19.03.1951 | ||||
Lothar Hübner (bis 30.06.1977) | 14.02.1950 | ||||
Harald Evers (bis 30.06.1977) | 03.01.1947 | ||||
Friedel Mensink (bis 30.06.1976) | 30.08.1949 | ||||
Ulrich Hartung (bis 30.06.1976) | 30.03.1952 | ||||
Mittelfeld | |||||
Detlef Wolter (bis 30.06.1985) | 20.12.1955 | ||||
Bernd Brendel (bis 30.06.1981) | 21.04.1949 | ||||
Horst Hayer (bis 30.06.1977) | 30.09.1953 | ||||
Jürgen Krawczyk (bis 30.06.1977) | 01.01.1953 | ||||
Manfred Zindel (bis 30.06.1977) | 16.10.1951 | ||||
Dieter Hochheimer (bis 30.11.1976) | 24.09.1952 | ||||
Josef Votava (bis 30.06.1976) | 17.12.1954 | ||||
Sturm | |||||
Wilhelm Dybowski (bis 30.06.1982) | 06.01.1954 | ||||
Walter Plaggemeyer (bis 30.06.1977) | 25.11.1949 | ||||
Uwe Dreyer (bis 30.06.1977) | 14.08.1952 | ||||
Heinz-Dieter Hansing (bis 30.06.1976) | 09.03.1947 | ||||
Klaus Wolf (bis 30.06.1976) | 03.07.1948 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 01.08.1975 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |