Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Erhard Ahmann (bis 30.06.1976) | 21.05.1941 | ||||
Torwart | |||||
Gerd Siese (bis 30.06.1977) | 05.01.1944 | ||||
Horst Dreher (bis 30.06.1976) | 19.09.1955 | ||||
Abwehr | |||||
Manfred Wolf (bis 30.06.1978) | 13.01.1949 | ||||
Wolfgang Berg (bis 31.12.1977) | 10.05.1951 | ||||
Jürgen Gelsdorf (bis 30.06.1976) | 19.01.1953 | ||||
Ralf Bahr (bis 30.06.1976) | 04.05.1949 | ||||
Mittelfeld | |||||
Wolfgang Pohl (bis 30.06.1985) | 30.12.1954 | ||||
Roland Peitsch (bis 30.06.1981) | 01.09.1949 | ||||
Wolfgang Mittendorf (bis 14.08.1977) | 29.04.1953 | ||||
Jonny Hey (bis 30.06.1977) | 21.09.1949 | ||||
Bernd Wehmeyer (ab 01.09.1975) (bis 30.06.1976) | 06.06.1952 | ||||
Helmut Balke (bis 30.06.1976) | 22.11.1949 | ||||
Sturm | |||||
Wolfgang Schilling (bis 30.06.1978) | 09.06.1955 | ||||
Ewald Lienen (bis 30.06.1977) | 28.11.1953 | ||||
Werner Brosda (bis 30.06.1976) | 28.06.1947 | ||||
Volker Graul (bis 30.06.1976) | 18.06.1952 | ||||
Peter Schreiner (bis 30.06.1976) | 30.05.1952 | ||||
Günter Srowig (bis 30.06.1976) | 13.09.1946 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 02.08.1975 00:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 18.10.1975 00:00 Uhr |
5 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 12.12.1975 00:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 28.02.1976 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |