Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Willibert Kremer (ab 01.04.1976) (bis 22.11.1981) | 15.10.1939 | ||||
Radoslav Momirski (ab 11.02.1976) (bis 29.03.1976) | 04.09.1919 | ||||
Manfred Rummel (bis 10.02.1976) | 22.07.1938 | ||||
Torwart | |||||
Fred-Werner Bockholt (bis 30.06.1981) | 24.06.1943 | ||||
Abwehr | |||||
Walter Posner (bis 30.06.1984) | 22.02.1953 | ||||
Peter Klimke (bis 30.06.1982) | 01.09.1952 | ||||
Hans-Jürgen Scheinert (bis 30.06.1981) | 05.10.1954 | ||||
Manfred Eickerling (bis 30.06.1978) | 13.09.1951 | ||||
Willi Rehbach (bis 30.06.1978) | 25.12.1945 | ||||
Mathias Hemmersbach (bis 30.06.1976) | 26.07.1941 | ||||
Peter Fleischheuer (bis 30.06.1976) | 29.11.1950 | ||||
Wolfgang Fabian (bis 30.11.1975) | 06.12.1948 | ||||
Mittelfeld | |||||
Norbert Ziegler (bis 20.11.1980) | 14.08.1953 | ||||
Bernd Elfering (bis 30.09.1978) | 09.10.1956 | ||||
Theodor Rieländer (bis 30.06.1978) | 24.07.1950 | ||||
Willi Quasten (bis 30.06.1977) | 21.08.1955 | ||||
Peter Surbach (bis 30.06.1977) | 27.09.1949 | ||||
Hans-Werner Marx (bis 30.06.1977) | 28.06.1945 | ||||
Klaus Röhrig (bis 30.06.1976) | 31.10.1949 | ||||
Manfred Schumann (bis 30.06.1976) | 14.12.1948 | ||||
Sturm | |||||
Gerhard Kentschke (bis 30.06.1977) | 18.09.1942 | ||||
Frank-Michael Schonert (ab 01.11.1975) (bis 30.06.1977) | 30.08.1951 | ||||
Norbert Sobbe (bis 30.06.1976) | 12.12.1953 | ||||
Wilfried Klinge (bis 30.06.1976) | 15.08.1950 | ||||
Hermann Klebs (bis 30.06.1976) | 11.02.1954 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 02.08.1975 00:00 Uhr |
0 : 6 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 17.10.1975 00:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |