Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Udo Lattek (bis 30.06.1979) | 16.01.1935 | ||||
Torwart | |||||
Wolfgang Kleff (bis 30.06.1979) | 16.11.1946 | ||||
Hans-Jakob Klingen (bis 30.06.1977) | 10.01.1957 | ||||
Abwehr | |||||
Wilfried Hannes (bis 30.06.1986) | 17.05.1957 | ||||
Norbert Ringels (bis 30.06.1985) | 16.09.1956 | ||||
Frank Schäffer (bis 30.06.1983) | 06.07.1952 | ||||
Hans Klinkhammer (bis 30.06.1980) | 23.08.1953 | ||||
Berti Vogts (bis 30.06.1979) | 30.12.1946 | ||||
Hans-Jürgen Wittkamp (bis 30.06.1978) | 23.07.1947 | ||||
Ulrich Surau (bis 30.06.1976) | 19.08.1952 | ||||
Norbert Kox (bis 30.06.1976) | 10.01.1955 | ||||
Mittelfeld | |||||
Christian Kulik (bis 30.06.1981) | 06.12.1952 | ||||
Dietmar Danner (bis 30.06.1980) | 29.11.1950 | ||||
Horst Wohlers (bis 30.11.1979) | 06.08.1949 | ||||
Herbert Wimmer (bis 30.06.1978) | 09.11.1944 | ||||
Rainer Bonhof (bis 30.06.1978) | 29.03.1952 | ||||
Gert Engels (bis 30.06.1978) | 26.04.1957 | ||||
Hans-Jürgen Offermanns (bis 30.06.1977) | 16.03.1957 | ||||
Uli Stielike (bis 30.06.1977) | 15.11.1954 | ||||
Horst Köppel (bis 13.06.1976) | 17.05.1948 | ||||
Sturm | |||||
Kalle Del'Haye (bis 30.06.1980) | 18.08.1955 | ||||
Allan Simonsen (bis 30.06.1979) | 15.12.1952 | ||||
Jupp Heynckes (bis 30.06.1978) | 09.05.1945 | ||||
Henning Jensen (bis 30.06.1976) | 17.08.1949 | ||||
Roger Roebben (bis 30.06.1976) | 14.03.1951 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 02.08.1975 00:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 18.10.1975 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 12.12.1975 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 31.01.1976 00:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |