Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Karlheinz Feldkamp (ab 01.12.1975) (bis 30.06.1976) | 02.06.1934 | ||||
Rudi Schlott (bis 29.11.1975) | 18.01.1927 | ||||
Torwart | |||||
Dietmar Wiese (bis 30.06.1977) | 03.05.1956 | ||||
Ulrich Granzow (bis 30.06.1976) | 28.04.1952 | ||||
Abwehr | |||||
Michael Piwowarski (bis 30.06.1978) | 14.11.1948 | ||||
Jürgen Klein (bis 30.06.1977) | 22.12.1949 | ||||
Hans-Georg Brinkrolf (bis 30.06.1977) | 25.02.1956 | ||||
Michael Pyka (bis 30.06.1977) | 25.01.1954 | ||||
Peter Hillebrandt (bis 30.06.1977) | 08.02.1948 | ||||
Harry Fechner (ab 01.09.1975) (bis 30.06.1976) | 04.05.1950 | ||||
Walter Oswald (bis 30.06.1976) | 08.10.1955 | ||||
Eduard Angele (bis 30.06.1976) | 10.12.1951 | ||||
Karl-Heinz Nonnenbruch (bis 30.06.1976) | 24.07.1941 | ||||
Mittelfeld | |||||
Heribert Bruchhagen (bis 30.06.1977) | 04.09.1948 | ||||
Alois Fortkort (bis 30.06.1977) | 20.09.1956 | ||||
Wolfgang Grübel (bis 30.06.1977) | 23.02.1955 | ||||
Norbert Röwekamp (bis 30.06.1977) | 24.07.1949 | ||||
Peter Riediger (bis 30.06.1976) | 06.08.1950 | ||||
Sturm | |||||
Wolfgang Rummenigge (bis 30.06.1978) | 19.11.1951 | ||||
Gerd Roggensack (bis 30.06.1977) | 05.10.1941 | ||||
Peter Füllbier (bis 30.06.1977) | 08.01.1947 | ||||
Pedro Milasincic (ab 01.12.1975) (bis 30.06.1976) | 20.06.1952 | ||||
Heinz Rudloff (bis 30.06.1976) | 31.05.1949 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 02.08.1975 00:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 18.10.1975 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 12.12.1975 00:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |