Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Uwe Klimaschefski (bis 30.06.1980) | 11.12.1938 | ||||
Torwart | |||||
Gregor Quasten (bis 30.06.1980) | 03.10.1952 | ||||
Abwehr | |||||
Horst Ehrmantraut (bis 30.06.1979) | 11.12.1955 | ||||
Albert Müller (bis 30.06.1979) | 06.05.1947 | ||||
Gerhard Figlus (bis 30.06.1978) | 20.06.1948 | ||||
Rainer Koch (bis 30.06.1977) | 24.04.1954 | ||||
Udo Leunissen (bis 30.06.1977) | 14.01.1954 | ||||
Günther Reinders (bis 30.06.1976) | 22.09.1944 | ||||
Heinz-Peter Buchberger (bis 30.06.1976) | 24.09.1949 | ||||
Mittelfeld | |||||
Giovanni Nicastro (bis 30.06.1981) | 07.01.1953 | ||||
Harald Diener (bis 30.06.1979) | 18.02.1948 | ||||
Heinz Koch (bis 30.06.1978) | 16.02.1944 | ||||
Gerhard Pankotsch (bis 24.11.1977) | 31.01.1949 | ||||
Jesper Petersen (bis 30.06.1977) | 02.04.1951 | ||||
Gerd Müller (bis 30.06.1976) | 28.03.1954 | ||||
Harry Gehlen (bis 30.06.1976) | 30.04.1954 | ||||
Bernhard Oberle (bis 30.06.1976) | 30.12.1946 | ||||
Thomas Schindler (bis 30.06.1976) | 08.10.1956 | ||||
Sturm | |||||
Manfred Lenz (bis 30.06.1986) | 21.11.1947 | ||||
Bernd Detterer (bis 30.06.1980) | 24.12.1948 | ||||
Peter Spuhler (bis 30.06.1976) | 29.04.1954 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 03.08.1975 00:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 18.10.1975 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 13.12.1975 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 31.01.1976 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 03.04.1976 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |