Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Gerd Menne (ab 01.01.1976) (bis 31.10.1976) | 14.12.1939 | ||||
Volker Kottmann (bis 31.12.1975) | 07.11.1937 | ||||
Torwart | |||||
Walter Modick (bis 30.06.1977) | 24.09.1951 | ||||
Rolf Weigel (bis 30.06.1977) | 25.02.1952 | ||||
Abwehr | |||||
Heinz Michallik (bis 30.06.1978) | 21.07.1947 | ||||
Heiner Schuhmann (bis 30.06.1978) | 04.11.1948 | ||||
Klaus Walleitner (bis 30.06.1976) | 12.09.1947 | ||||
Franz Bracher (bis 30.06.1976) | 28.12.1949 | ||||
Claus Brandmair (bis 30.06.1976) | 21.05.1953 | ||||
Alwin Fink (bis 30.06.1976) | 12.01.1949 | ||||
Mittelfeld | |||||
Gerhard Förschner (bis 30.06.1985) | 26.11.1955 | ||||
Kurt Kalchschmid (bis 30.06.1979) | 22.03.1958 | ||||
Miodrag Đurić (bis 30.06.1978) | 20.11.1950 | ||||
Wolfgang Haug (bis 30.06.1978) | 24.12.1949 | ||||
Herbert Höbusch (bis 30.06.1977) | 29.01.1949 | ||||
Klaus Vöhringer (bis 30.06.1977) | 01.06.1951 | ||||
Helmut Haller (bis 30.06.1976) | 21.07.1939 | ||||
Zlatan Cajkovski (bis 30.06.1976) | 03.08.1954 | ||||
Georg Schnurrer (bis 30.06.1976) | 04.02.1952 | ||||
Sturm | |||||
Hans Jörg (bis 30.06.1981) | 04.11.1950 | ||||
Edgar Schneider (bis 30.06.1978) | 17.08.1949 | ||||
Robert Birner (bis 30.06.1978) | 16.02.1958 | ||||
Willi Hoffmann (bis 30.06.1977) | 23.03.1948 | ||||
Werner Killmaier (bis 30.06.1977) | 21.04.1955 | ||||
Karl Obermeier (bis 30.06.1977) | 08.09.1949 | ||||
Hans-Peter Backes (bis 30.06.1976) | 10.06.1953 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 02.08.1975 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |