Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Friedel Rausch (ab 10.03.1976) (bis 20.12.1977) | 27.02.1940 | ||||
Uli Maslo (bis 20.12.1977) | 06.07.1938 | ||||
Max Merkel (bis 09.03.1976) | 07.12.1918 | ||||
Torwart | |||||
Norbert Nigbur (bis 30.06.1976) | 08.05.1948 | ||||
Dragan Mutibarić (bis 30.06.1976) | 10.11.1946 | ||||
Abwehr | |||||
Bernd Thiele (bis 30.06.1983) | 24.01.1956 | ||||
Rolf Rüssmann (bis 30.11.1980) | 13.10.1950 | ||||
Klaus Fichtel (bis 30.06.1980) | 19.11.1944 | ||||
Jürgen Sobieray (bis 30.06.1979) | 02.11.1950 | ||||
Mathias Schipper (ab 01.01.1976) (bis 30.06.1979) | 23.09.1957 | ||||
Friedhelm Schütte (ab 01.03.1976) (bis 30.06.1977) | 12.08.1957 | ||||
Hans-Günter Bruns (bis 31.10.1976) | 15.11.1954 | ||||
Ulrich van den Berg (bis 30.06.1976) | 29.10.1949 | ||||
Peter Schellhase (bis 30.06.1976) | 22.06.1956 | ||||
Mittelfeld | |||||
Uli Bittcher (ab 01.03.1976) (bis 30.06.1983) | 10.09.1957 | ||||
Helmut Kremers (bis 30.06.1980) | 24.03.1949 | ||||
Herbert Lütkebohmert (bis 30.06.1979) | 24.03.1948 | ||||
Manfred Dubski (bis 05.09.1978) | 19.09.1954 | ||||
Hannes Bongartz (bis 30.06.1978) | 03.10.1951 | ||||
Hans-Jürgen Gede (bis 30.06.1977) | 14.11.1956 | ||||
Branko Oblak (bis 30.06.1977) | 27.05.1947 | ||||
Sturm | |||||
Klaus Fischer (bis 30.06.1981) | 27.12.1949 | ||||
Rüdiger Abramczik (bis 30.06.1980) | 18.02.1956 | ||||
Erwin Kremers (bis 30.06.1979) | 24.03.1949 | ||||
Detlef Rohn (bis 30.06.1977) | 05.04.1954 | ||||
Stan Libuda (bis 30.06.1976) | 10.10.1943 | ||||
Rudolf Schonhoff (bis 30.06.1976) | 01.09.1952 | ||||
Norbert Elgert (bis 31.10.1975) | 13.01.1957 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 02.08.1975 00:00 Uhr |
0 : 6 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 18.10.1975 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 13.12.1975 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |