Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jockel Krause (bis 30.06.1976) | 28.03.1920 | ||||
Torwart | |||||
Reinhard Rietzke (bis 30.06.1982) | 19.12.1948 | ||||
Peter Kilian (bis 30.06.1976) | 23.04.1957 | ||||
Abwehr | |||||
Jens-Peter Box (bis 30.06.1985) | 11.03.1956 | ||||
Gino Ferrin (bis 30.06.1980) | 15.03.1947 | ||||
Dietmar Demuth (bis 30.06.1979) | 14.01.1955 | ||||
Werner Baumann (bis 30.06.1976) | 04.08.1947 | ||||
Manfred Waack (bis 30.06.1976) | 08.11.1947 | ||||
Bernd Hägermann (bis 30.06.1976) | 20.03.1954 | ||||
Mittelfeld | |||||
Rolf Höfert (bis 30.06.1979) | 08.02.1949 | ||||
Butje Rosenfeld (bis 30.06.1979) | 17.04.1957 | ||||
Dieter Schiller (bis 30.06.1977) | 20.10.1950 | ||||
Lazar Mutapdzija (bis 30.06.1977) | 29.12.1951 | ||||
Wolfgang Kampf (bis 30.06.1976) | 06.05.1949 | ||||
Heino Hansen (bis 10.06.1976) | 24.09.1947 | ||||
Sturm | |||||
Horst Neumann (bis 30.06.1979) | 05.11.1952 | ||||
Wolfgang Kulka (bis 30.06.1978) | 24.03.1955 | ||||
Siegmund Marsollek (bis 30.06.1977) | 13.12.1956 | ||||
Søren Skov (bis 30.06.1977) | 21.02.1954 | ||||
Klaus Fock (bis 30.06.1976) | 13.07.1947 | ||||
Wolfgang John (ab 01.12.1975) (bis 30.06.1976) | 14.01.1945 | ||||
Johnny Petersen (bis 30.06.1976) | 27.11.1947 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 02.08.1975 00:00 Uhr |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 13.08.1975 00:00 Uhr |
5 : 2 |
Schema Vergleich |