Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Bernd Hoss (bis 19.10.1976) | 19.06.1939 | ||||
Torwart | |||||
Paul Hornung (bis 30.06.1978) | 24.08.1952 | ||||
Klaus Pudelko (bis 30.06.1977) | 26.11.1948 | ||||
Abwehr | |||||
Hans-Jürgen Arnswald (bis 30.06.1978) | 24.09.1957 | ||||
Robert Keller (bis 30.06.1978) | 10.11.1957 | ||||
Volker Faul (bis 31.12.1977) | 30.10.1952 | ||||
Hermann Kohlenbrenner (bis 30.06.1977) | 11.08.1949 | ||||
Guntram Gentes (bis 30.06.1977) | 01.12.1948 | ||||
Karl-Heinz Jörg (bis 30.06.1977) | 25.01.1956 | ||||
Werner Tretter (bis 30.06.1977) | 07.01.1948 | ||||
Peter Bernhardt (bis 30.06.1977) | 31.03.1945 | ||||
Robert Jung (bis 30.06.1976) | 19.12.1944 | ||||
Mittelfeld | |||||
Gerd Geiersbach (bis 30.06.1982) | 20.02.1956 | ||||
Günter Schlick (bis 30.06.1982) | 02.08.1953 | ||||
Torben Nielsen (bis 30.06.1976) | 07.12.1945 | ||||
Sturm | |||||
Dieter Weinkauff (bis 30.06.1978) | 26.09.1947 | ||||
Josef Müller (bis 30.06.1977) | 08.03.1952 | ||||
Günther Michl (bis 30.06.1976) | 30.05.1950 | ||||
Harald Bütow (bis 30.06.1976) | 04.12.1951 | ||||
Uwe Döring (bis 30.06.1976) | 07.03.1957 | ||||
Harry Erhart (bis 30.06.1976) | 03.07.1953 | ||||
Alfred Seiler (bis 30.06.1976) | 18.12.1950 | ||||
Georg Beichle (bis 30.06.1976) | 16.09.1948 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 02.08.1975 00:00 Uhr |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 13.08.1975 00:00 Uhr |
5 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 18.10.1975 00:00 Uhr |
7 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 13.12.1975 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 01.02.1976 00:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |