Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Heinz Hornig (ab 28.10.1975) (bis 30.06.1976) | 28.09.1937 | ||||
Rudi Gutendorf (bis 27.10.1975) | 30.08.1926 | ||||
Torwart | |||||
Helmut Pabst (bis 30.06.1977) | 29.04.1951 | ||||
Wolfgang Fahrian (bis 30.06.1976) | 31.05.1941 | ||||
Abwehr | |||||
Peter Boers (bis 30.06.1979) | 24.11.1946 | ||||
Walter Müller (bis 30.06.1978) | 28.03.1954 | ||||
Rolf Dohmen (bis 30.11.1977) | 04.04.1952 | ||||
Karl-Heinz Struth (bis 31.12.1975) | 17.04.1948 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hannes Linßen (bis 30.06.1984) | 28.09.1949 | ||||
Noel Campbell (bis 30.06.1978) | 11.12.1949 | ||||
Roland Hattenberger (bis 30.06.1977) | 07.12.1948 | ||||
Rolf Bauerkämper (bis 30.06.1976) | 24.02.1947 | ||||
Wolfgang Glock (bis 30.06.1976) | 26.05.1946 | ||||
Peter Feiten (bis 30.06.1976) | 05.02.1952 | ||||
Sturm | |||||
Karl-Heinz Mödrath (bis 30.06.1982) | 22.09.1951 | ||||
Friedhelm Otters (bis 30.06.1979) | 12.07.1948 | ||||
Otmar Ludwig (bis 30.06.1979) | 22.04.1951 | ||||
Reinhard Majgl (bis 30.06.1978) | 04.12.1949 | ||||
Lothar Wesseler (bis 30.06.1978) | 21.01.1954 | ||||
Helmut Bergfelder (bis 30.06.1976) | 21.11.1946 | ||||
Ralf Hahn (bis 30.06.1976) | 18.09.1949 | ||||
Julio Baylon (bis 30.06.1976) | 10.09.1950 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 02.08.1975 00:00 Uhr |
6 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 18.10.1975 00:00 Uhr |
1 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |